Søren Stie Kaalund
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1996 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Emerson Automation Solutions Final Control Denmark A/S (Direktør) |
Største overskud: | 7.181' DKK AL ENGINEERING A/S (2015) |
Største underskud: | -4.176' DKK K/S WICKERSLEY (2017) |
Største egenkapital: | 20.316' DKK K.S. KAALUND A/S INTERNATIONAL (Nu: Emerson Automation Solutions Final Control Denmark A/S) (2015) |
Største gæld: | 44.342' DKK K/S WICKERSLEY (2015) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos AL ENGINEERING A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ejendommen Bregnerødvej 102 (22 år 11 måneder) |
Seed: 1363681021
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1996 i Emerson Automation Solutions Final Control Denmark A/S (tidligere K.S. KAALUND A/S INTERNATIONAL) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Søren Stie Kaalund i 4 år 6 måneder, inden stoppet d. 17. juli 2000.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med værktøjsmaskiner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 kunne fremvise et overskud på 2.680' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 11. februar 2022.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
WICKERSLEY KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejendommen Bregnerødvej 102
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Search & Selection Group
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S WICKERSLEY
Via WICKERSLEY KOMPLEMENTAR ApS
Direktørposter (1)
-
WICKERSLEY KOMPLEMENTAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S WICKERSLEY
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.05.2009
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
Search & Selction Group (Nu: Search & Selection Group) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2017
Registreringsdato: 01.01.2017 -
AL ENGINEERING ApS (Nu: AL INVEST HOLBÆK ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2015
Registreringsdato: 01.06.2015 -
AL ENGINEERING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2015
Registreringsdato: 01.06.2015
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
26.11.2005 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
18.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
26.11.2005 - Stadig aktiv
Direktør
18.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.10.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2014 - 01.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor K/S WICKERSLEY fremviste et overskud på 746' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor K/S WICKERSLEY fremviste et underskud på 4.176' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.739' DKK (AL ENGINEERING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 151' DKK (AL ENGINEERING ApS (Nu: AL INVEST HOLBÆK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.928' DKK (K/S WICKERSLEY).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 44' DKK (AL ENGINEERING ApS (Nu: AL INVEST HOLBÆK ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Arne Palle Bruun.