Morten Glenthøj
Erhvervsaktiv siden: | 7. nov. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | European Thunder v/Morten Glenthøj & Rasmus Dahl Poulsen (Ejer) |
Største overskud: | 55.383' DKK Sindal Biogas ApS (Nu: Sindal Biogas A/S) (2022) |
Største underskud: | -35.369' DKK Sindal Biogas ApS (Nu: Sindal Biogas A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 47.776' DKK Sindal Biogas ApS (Nu: Sindal Biogas A/S) (2022) |
Største gæld: | 372.944' DKK Sindal Biogas ApS (Nu: Sindal Biogas A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos Sindal Biogas ApS (Nu: Sindal Biogas A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Egebjerg Vindkraft I/S (10 år 11 måneder) |
Seed: 1286739156
Det hele startede i 2001 hos European Thunder v/Morten Glenthøj & Rasmus Dahl Poulsen i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Rasmus Dahl Poulsen at Morten Glenthøj stiftede European Thunder v/Morten Glenthøj & Rasmus Dahl Poulsen den dag i november 2001. Titlen som Ejer og Stifter bestred Morten i 1 år 1 måned, før stoppet d. 31. december 2002.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Egebjerg Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
GKX3 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
GK Invest 2023 ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
TANKEGANG HOLDING ApS
Via GK Invest 2023 ApS -
TANKEGANG A/S
Via TANKEGANG HOLDING ApS -
Biopark Brønderslev A/S
Via GK Invest 2023 ApS
Direktørposter (2)
-
GK Invest 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2023 -
Biopark Brønderslev A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2023
Bestyrelsesposter (4)
-
TANKEGANG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023 -
Sindal Biogas A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2024 -
BioCarb Solution ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.2022 -
BioCarb Storage ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.03.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (31)
-
Sindal Biogas A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
Sindal Biogas A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
BioCarb Storage ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,67% -
Direktør og Ejer
13.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via GK Invest 2023 ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
08.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% -
Stifter og Ejer
24.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,67%
Morten Glenthøj er desuden ejer af holdingselskabet TANKEGANG HOLDING ApS (ejer pt. 16,67%). Gennem holdingselskabet TANKEGANG HOLDING ApS ejes der også andele i TANKEGANG A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Morten Glenthøj, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Sindal Biogas ApS (Nu: Sindal Biogas A/S) kunne fremvise et overskud på 55.383' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Sindal Biogas ApS (Nu: Sindal Biogas A/S) kunne fremvise et underskud på 9.035' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 255' DKK (TANKEGANG A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 35.369' DKK (Sindal Biogas ApS (Nu: Sindal Biogas A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.362' DKK (Sindal Biogas ApS (Nu: Sindal Biogas A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4' DKK (GK Invest 2023 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Karen Kirketerp.