Martin Lynge Vesth
Erhvervsaktiv siden: | 7. dec. 2001 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cama Invest I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.538' DKK GLÓ Danmark A/S (Nu: Holy Food A/S) (2023) |
Største underskud: | -11.377' DKK GLÓ Holding A/S (Nu: Waldorf Group A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 11.916' DKK Gulvcenteret.dk ApS (2020) |
Største gæld: | 19.543' DKK Gulvcenteret.dk ApS (2023) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos GLÓ Danmark A/S (Nu: Holy Food A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advokatanpartsholdingselskabet Elinor Investh ApS (8 år 2 måneder) |
Seed: 1947865189
Det hele begyndte den dag i 2001 ved Cama Invest I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Casper Fries at Martin Lynge Vesth stiftede Cama Invest I/S den dag i december 2001. Rollen som Ejer og Stifter havde Martin i 9 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen kurertjeneste og udbringning af dagblade. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Advokatanpartsholdingselskabet Elinor Investh ApS
Ejerandel: 100% -
M. Vesth Capital Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (15)
-
Advokatanpartsselskabet Invictus
Via Advokatanpartsholdingselskabet Elinor Investh ApS -
CAMA Investments ApS
Via M. Vesth Capital Holding ApS -
Kedde 2021 ApS
Via CAMA Investments ApS -
Jernbanegade 7 ApS
Via CAMA Investments ApS -
Tennis Inc. ApS
Via CAMA Investments ApS -
Taroq Holding ApS
Via M. Vesth Capital Holding ApS -
F3 MEDIA GROUP A/S
Via Taroq Holding ApS -
CONTENT BUREAUET ApS
Via F3 MEDIA GROUP A/S -
boldbillet ApS
Via F3 MEDIA GROUP A/S -
KBV 2020 Holding ApS
Via M. Vesth Capital Holding ApS -
Lillero ApS
Via KBV 2020 Holding ApS -
Invictus Sagsbehandling ApS
Via M. Vesth Capital Holding ApS -
Mæglervirk ApS
Via M. Vesth Capital Holding ApS -
Alecsander Delfs ApS
Via M. Vesth Capital Holding ApS -
eRevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Via M. Vesth Capital Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (7)
-
KBV 2020 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2020 -
Advokatanpartsselskabet Invictus
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2016 -
CAMA Investments ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2016 -
Advokatanpartsholdingselskabet Elinor Investh ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2018 -
M. Vesth Capital Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2019 -
Taroq Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2017 -
Invictus Sagsbehandling ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
F3 MEDIA GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.12.2018 -
eRevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.09.2024 Ny
Tidslinje (41)
-
eRevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.09.2024
Registreringsdato: 18.09.2024 -
Invictus Sagsbehandling ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.04.2023
Registreringsdato: 03.04.2023 -
GLÓ Holding A/S (Nu: Waldorf Group A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
18.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,5% -
Direktør og Reel ejer
03.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
10.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
01.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.12.2018 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Taroq Holding ApS
Martin Lynge Vesth er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Advokatanpartsholdingselskabet Elinor Investh ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.382' DKK.
• M. Vesth Capital Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.382' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 2 holdingselskaber som Taroq Holding ApS (50%) og KBV 2020 Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Martin Lynge Vesth, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor WW Property Development ApS landede et overskud på 2.752' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor MYPAD IVS (Nu: WeShareHomes IVS) landede et underskud på 2.458' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.538' DKK (GLÓ Danmark A/S (Nu: Holy Food A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.902' DKK (Gulvcenteret.dk ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.639' DKK (GLÓ Danmark A/S (Nu: Holy Food A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -298' DKK (Invictus Sagsbehandling ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Torben Klitbo.