Morten Worsøe Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 23. nov. 2001 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Worsøe Gulvmontering v/Morten Worsøe Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 14.824' DKK WORSØE GULVE ApS (Nu: WORSØE HOLDING ApS) (2022) |
Største underskud: | -3.949' DKK DIN BYGMESTER ApS (2014) |
Største egenkapital: | 46.853' DKK WORSØE GULVE ApS (Nu: WORSØE HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 18.906' DKK Calm Ejendomsinvest A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos WORSØE GULVE ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af WORSØE HOLDING ApS (20 år 3 måneder) |
Seed: 68921285
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2001 hos Worsøe Gulvmontering v/Morten Worsøe Jensen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Morten Worsøe Jensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Morten i 2 år 7 måneder, før stoppet d. 30. juni 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WORSØE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
DIN BYGMESTER ApS
Via WORSØE HOLDING ApS -
WORSØE GULVE ApS
Via WORSØE HOLDING ApS -
Calm Ejendomsinvest A/S
Via WORSØE HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
DIN BYGMESTER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2007 -
Calm Ejendomsinvest A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2020 -
WORSØE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
Calm Ejendomsinvest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2020
Tidslinje (10)
-
Calm Ejendomsinvest A/S
Tilknyttet som direktørDato: 23.04.2020
Registreringsdato: 23.04.2020 -
Calm Ejendomsinvest A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2020
Registreringsdato: 23.04.2020 -
WORSØE GULVE SJÆLLAND ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.06.2014
Registreringsdato: 10.06.2014
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
23.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.03.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
18.06.2004 - Stadig aktiv
Ejer
03.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.01.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.10.2016 - 22.06.2022
Reel ejer
23.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Direktør
15.03.2011 - 10.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Worsøe Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn WORSØE HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 46.853' DKK. Igennem holdingselskabet WORSØE HOLDING ApS har Morten derfor også ejerandele i DIN BYGMESTER ApS (100%), WORSØE GULVE ApS (90-99.99%) samt Calm Ejendomsinvest A/S (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Morten Worsøe Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor WORSØE GULVE ApS (Nu: WORSØE HOLDING ApS) kunne offentliggøre et overskud på 14.824' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor DIN BYGMESTER ApS kunne offentliggøre et underskud på 3.949' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.348' DKK (WORSØE GULVE ApS (Nu: WORSØE HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46.853' DKK (WORSØE GULVE ApS (Nu: WORSØE HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.580' DKK (WORSØE GULVE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Ditleif Eldevig.