Mogens Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 2001 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mogens Jacobsen (Ejer) |
Største overskud: | 543' DKK Imbro - Horsens I K/S (2021) |
Største underskud: | -2.603' DKK Imbro - Viby Torv K/S (2023) |
Største egenkapital: | 6.765' DKK Imbro - Viby Torv K/S (2019) |
Største gæld: | 8.300' DKK Imbro - Viby Torv K/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mogens Jacobsen (22 år 8 måneder) |
Seed: 916483467
Det startede i 2001 hos Mogens Jacobsen (tidligere Vognmand Mogens Jacobsen) i rollen som Ejer. Mogens Jakobsen erhvervede virksomheden Mogens Jacobsen d. 31. december 2001. Mogens har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer har Mogens nu bestreddet i 22 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Mogens Jacobsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Imbro Komplementar ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Imbro - Viby Torv K/S
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Imbro - Horsens I K/S
Via Imbro Komplementar ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
Imbro - Horsens I K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.04.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Imbro - Horsens I K/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2022
Registreringsdato: 30.04.2022 -
Imbro - Horsens I K/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2022
Registreringsdato: 29.04.2022 -
Imbro - Horsens I K/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2020
Registreringsdato: 20.04.2020
Blå bog (fortsat)
Mogens har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
28.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
31.12.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
05.04.2018 - 02.12.2019
Ejer
03.12.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
20.04.2020 - 29.04.2022
Bestyrelsesmedlem
30.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
05.04.2018 - 02.12.2019
Ejer
03.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Imbro - Horsens I K/S kunne fremvise et overskud på 543' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Imbro - Viby Torv K/S kunne fremvise et underskud på 2.603' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3' DKK (Imbro Komplementar IVS (Nu: Imbro Komplementar ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.603' DKK (Imbro - Viby Torv K/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.947' DKK (Imbro - Viby Torv K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 47' DKK (Imbro Komplementar IVS (Nu: Imbro Komplementar ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Carsten Bruun Madsen.