Svend Poulsen
Karrieren startede hos: | 30.06.1966 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 110.428' DKK R.R.P.'S MINDE ApS (2021-22) |
Største underskud: | -30.083' DKK ODENSE FLEXIBLE ApS (Nu: adapa flexibles Denmark Slagelse A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 538.196' DKK POULSEN & FINSEN, ODENSE ApS (Nu: FP ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 334.849' DKK EJENDOMSSELSKABET JAGTVEJ 42 ODENSE ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 198 årsværk hos ODENSE FLEXIBLE ApS (Nu: adapa flexibles Denmark Slagelse A/S) (2018) |
Seed: 1155925631
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for mange år siden hos 30.06.1966 A/S (tidligere MASKINFABRIK ACTA A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Svend Poulsen i 21 år 7 måneder, inden stoppet den 5. februar 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. januar 1996.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
EJENDOMSSELSKABET JAGTVEJ 42 ODENSE ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
EJENDOMSSELSKABET KRÆMMERGAARDEN. ODENSE ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
S P MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
15. FEBRUAR 2006 ApS
Via EJENDOMSSELSKABET JAGTVEJ 42 ODENSE ApS
Direktørposter (1)
-
S P MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2002
Bestyrelsesposter (3)
-
R.R.P.'S MINDE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.11.2016 -
EJENDOMSSELSKABET KRÆMMERGAARDEN. ODENSE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.03.1983 -
EJENDOMSSELSKABET JAGTVEJ 42 ODENSE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.1982
Ejendomme (1)
Tidslinje (59)
-
R.R.P.'S MINDE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2016
Registreringsdato: 16.11.2016 -
FP ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2015
Registreringsdato: 29.06.2015 -
J.V.P.'S MINDE ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2015
Registreringsdato: 29.06.2015
Blå bog (fortsat)
Svend har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 58 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
18.09.2002 - Stadig aktiv
Direktør
29.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.03.1983 - Stadig aktiv
Ejer
27.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
13.05.1982 - Stadig aktiv
Ejer
11.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.1991 - Stadig aktiv
Ejer
14.03.2008 - 28.06.2015
Ejer
29.06.2015 - 29.06.2015
Ejerandel: 15-19.99%
Svend Poulsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos R.R.P.'S MINDE ApS der præsenterede et overskud på 110.428' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos ADR NR. 1932 ApS (Nu: J.V.P.'S MINDE ApS) der præsenterede et underskud på 297' DKK.
Svend har i alt siddet i bestyrelsen hos 22 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 46 år 8 måneder fra 1978 til i dag hos FP ApS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 30.083' DKK (ODENSE FLEXIBLE ApS (Nu: adapa flexibles Denmark Slagelse A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 61.739' DKK (ODENSE FLEXIBLE ApS (Nu: adapa flexibles Denmark Slagelse A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 295' DKK (ApS KBIL 38 NR. 2472 (Nu: S P MANAGEMENT ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Hans Peter Poulsen.