Kurt Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S Hundslund Møllen (Ejer) |
Største overskud: | 2.122' DKK RYTGER ApS (2020-21) |
Største underskud: | -409' DKK Rytger Tømrer og Snedker ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 5.837' DKK RYTGER HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 4.234' DKK Rytger Ejendom ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos RYTGER ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af RYTGER HOLDING ApS (17 år 7 måneder) |
Seed: 2003448517
Det hele begyndte for alvor dengang i 2002 i I/S Hundslund Møllen som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Kjeld Johannes Mikkelsen, Kaj Bob Laursen, Peter Schønemann, Ilse Sylvester Andersen, Stefan Ballegård, Birgit Overgaard Berggren, Axel Casper Breinholt, Heimo Arvin Dalsgaard, Knud Erik Hansen, Thomas Jakobsen, Kirsten Kjærsgaard, Knud Knudsen, Kaj Pedersen, Johannes Pedersen, Erna Marie Laursen, Ellen Lønbæk, Kim Nowak, Arne Schmidt-Nielsen, Reo Boje Therkelsen, Bjarne Svendsen, Palle Stentoft, Per Schøning Vinther, Peter Birk Rasmussen at Kurt Sørensen stiftede I/S Hundslund Møllen den dag i januar 2002. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kurt i 5 måneder, inden stoppet d. 1. juni 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor elforsyning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RYTGER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
RYTGER ApS
Via RYTGER HOLDING ApS -
Rytger Ejendom ApS
Via RYTGER HOLDING ApS -
Rytger Tømrer og Snedker ApS
Via RYTGER HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
RYTGER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2007 -
Rytger Tømrer og Snedker ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2022 -
RYTGER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2007 -
Rytger Ejendom ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2017
Tidslinje (9)
-
Rytger Tømrer og Snedker ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.06.2022
Registreringsdato: 14.06.2022 -
Rytger Ejendom ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.05.2017
Registreringsdato: 24.05.2017 -
RYTGER ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2014
Registreringsdato: 30.10.2014
Blå bog (fortsat)
Kurt har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
14.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
24.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
08.03.2007 - 10.05.2023
Direktør
08.03.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 85% -
Reel ejer
20.04.2018 - 18.04.2023
Ejerandel: 40%
Kurt Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RYTGER HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.692' DKK. Igennem sit holdingselskab RYTGER HOLDING ApS har Kurt dermed også ejerandele i RYTGER ApS (66.66-89.99%), Rytger Ejendom ApS (100%) & Rytger Tømrer og Snedker ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Kurt Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor RYTGER ApS fremviste et overskud på 2.122' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Rytger Tømrer og Snedker ApS fremviste et underskud på 409' DKK.