Hans Rørdam Moestrup
Erhvervsaktiv: | 4. nov. 1980 - 31. dec. 2008 |
Karrieren startede hos: | FORLAGET CORDELIA ApS (Ejer) |
Største overskud: | 438' DKK EDITION HEEDE & MOESTRUP ApS (2020-21) |
Største underskud: | -552' DKK EDITION HEEDE & MOESTRUP ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 2.067' DKK EDITION HEEDE & MOESTRUP ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.347' DKK EDITION HEEDE & MOESTRUP ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FORLAGET CORDELIA ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af FORLAGET CORDELIA ApS (43 år 10 måneder) |
Seed: 1242984205
Det hele startede for alvor en dag i 1980 hos FORLAGET CORDELIA ApS med titlen som Ejer og Direktør. Hans Rørdam Moestrup erhvervede virksomheden FORLAGET CORDELIA ApS d. 4. november 1980. Hans har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Direktør har Hans nu bestreddet i 43 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen udgivelse af bøger. Her mere end 43 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne vise et overskud på 126' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FORLAGET CORDELIA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EDITION HEEDE & MOESTRUP ApS
Via FORLAGET CORDELIA ApS
Direktørposter (2)
-
FORLAGET CORDELIA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.1980 -
EDITION HEEDE & MOESTRUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1990
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Anders & Andreasen Byg v/Hans Rørdam Moestrup (Nu: Rold Skov Handel v/Hans Rørdam Moestrup) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2008
Registreringsdato: 31.12.2008 -
Anders & Andreasen Byg v/Hans Rørdam Moestrup (Nu: Rold Skov Handel v/Hans Rørdam Moestrup) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 19.11.2001
Registreringsdato: 19.11.2001 -
ApS KBUS 38 NR. 1413 (Nu: EDITION HEEDE & MOESTRUP ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.1990
Registreringsdato: 01.11.1990
Blå bog (fortsat)
Hans har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.11.1990 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.07.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
04.11.1980 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
19.11.2001 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor EDITION HEEDE & MOESTRUP ApS kunne offentliggøre et overskud på 438' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor EDITION HEEDE & MOESTRUP ApS kunne offentliggøre et underskud på 552' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Jørgen Ivar Heede.