Annette Helge Buus
Erhvervsaktiv siden: | 21. sep. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aros Åpark A/S (Ejer) |
Største overskud: | 14.270' DKK Helge Rasmussen Holding II ApS (2018-20) |
Største underskud: | -1.734' DKK HELGE RASMUSSEN HOLDING A/S (Nu: Aros Åpark A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 78.054' DKK Helge Rasmussen Holding II ApS (2020-21) |
Største gæld: | 105.451' DKK HELGE RASMUSSEN HOLDING A/S (Nu: Aros Åpark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aros Åpark A/S (19 år 6 måneder) |
Seed: 878051368
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1999 i Aros Åpark A/S (tidligere HELGE RASMUSSEN HOLDING A/S) i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Annette Helge Buus købte sig ind i virksomheden den 21. september 1999 og fik en ejerandel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Annette af: Susanne Helge Pedersen. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Annette nu besiddet i 19 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 viste et overskud på 453' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
I/S Rasmussen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Helge Rasmussen Holding II ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SØFTEN ERHVERVSPARK A/S
Via Helge Rasmussen Holding II ApS -
VESTERVANG INVEST ApS
Via Helge Rasmussen Holding II ApS -
VESTERVANG III ApS
Via VESTERVANG INVEST ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
Helge Rasmussen Holding II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.09.2020
Tidslinje (11)
-
I/S Rasmussen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 31.05.2021
Registreringsdato: 31.05.2021 -
Helge Rasmussen Holding II ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2020
Registreringsdato: 07.09.2020 -
Helge Rasmussen Holding II ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2020
Registreringsdato: 06.09.2020
Blå bog (fortsat)
Annette har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,67% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
06.11.2018 - 06.09.2020
Ejer
06.11.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
21.09.1999 - 28.03.2019
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-20 hvor Helge Rasmussen Holding II ApS landede et overskud på 14.270' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Helge Rasmussen Holding II ApS landede et underskud på 135' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Annette' netværk er Flemming Helge Rasmussen.