Peter Helby
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1984 (39 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | CONSULT SKIBBY V/PETER HELBY (Ejer) |
Største overskud: | 1.622' DKK ANDACO ApS (2022) |
Største underskud: | -3.207' DKK ANDACO ApS (2018) |
Største egenkapital: | 12.776' DKK SAVIKO ROSKILDE ApS (2014-15) |
Største gæld: | 13.262' DKK ANDACO ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af SAVIKO ROSKILDE ApS (38 år 10 måneder) |
Seed: 589035218
Det hele startede i 1984 i CONSULT SKIBBY V/PETER HELBY i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Helby der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Peter i 24 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SAVIKO ROSKILDE ApS
Ejerandel: 100% -
Køge Vindmøllelaug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ANDACO ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
SAVIKO ROSKILDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2024 Ny -
ANDACO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2017
Tidslinje (11)
-
SAVIKO ROSKILDE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.09.2024
Registreringsdato: 14.09.2024 -
ANDACO ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.03.2024
Registreringsdato: 09.03.2024 -
ANDACO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.11.2017
Registreringsdato: 23.11.2017
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
23.11.2017 - Stadig aktiv
Ejer
09.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
10.11.1985 - 11.09.2010
Ejer
10.11.1985 - Stadig aktiv
Direktør
07.03.2012 - 18.09.2017
Direktør
14.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.1984 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ANDACO ApS kunne fremvise et overskud på 1.622' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor ANDACO ApS kunne fremvise et underskud på 3.207' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Hasse Fich.