Jesper Korsgaard Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2001 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lukkes (Ejer) |
Største overskud: | 2.905' DKK ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV (2021) |
Største underskud: | -1.410' DKK TJM Bolig A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 136.944' DKK TJM Bolig A/S (2023) |
Største gæld: | 15.685' DKK ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV (2020) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL (7 år) |
Seed: 2145535293
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 i Lukkes (tidligere JKH Service v/Jesper Korsgaard Hansen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jesper Korsgaard Hansen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jesper i 3 år 11 måneder, inden stoppet d. 30. november 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. november 2005.
Bestyrelsesposter (1)
-
TJM Bolig A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 14.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
TJM Bolig A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
TJM Bolig A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023 -
TJM Bolig A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
14.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
22.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Jesper Korsgaard Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV der præsenterede et overskud på 2.905' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 11 måneder fra 2015 til 2021 hos ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.831' DKK (ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 136.944' DKK (TJM Bolig A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.184' DKK (ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV).