Kent Falkenvig
Erhvervsaktiv siden: | 11. okt. 1977 (46 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FCM HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 380.105' DKK HERNING VAND A/S (2017) |
Største underskud: | -290.233' DKK HERNING VAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 2.766.180' DKK HERNING VAND HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 618.739' DKK ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S (Nu: Verdo Varme Herning A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 66 årsværk hos HERNING VAND HOLDING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af FCM HOLDING A/S (20 år 5 måneder) |
Seed: 317695384
Det hele startede for alvor for nu meget længe siden i FCM HOLDING A/S (tidligere I.F.S. NON-AMATØRAFDELING A/S, IKAST) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kent Falkenvig i 17 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 22. marts 1995.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor sportsklubber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 kunne vise et underskud på 10.680' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. maj 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Assing Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Krusbjerg Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (30)
-
HERNING RENS A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2022
Registreringsdato: 17.05.2022 -
HERNING VAND HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2022
Registreringsdato: 17.05.2022 -
HERNING VAND A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2022
Registreringsdato: 17.05.2022
Blå bog (fortsat)
Kent har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
03.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2014 - 17.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2014 - 17.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2014 - 17.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kent Falkenvig har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i HERNING VAND A/S der præsenterede et overskud på 380.105' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i HERNING VAND A/S der præsenterede et underskud på 290.233' DKK.
Kent har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 5 måneder fra 1977 til 1995 hos FCM HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 49.767' DKK (HERNING VAND A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.067' DKK (HERNING RENS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.766.180' DKK (HERNING VAND HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 312' DKK (ØSTDEPONI GAS OG EL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kent' netværk er Nord Renewables Management Limited.