Karsten Laugesen
Erhvervsaktiv siden: | 24. aug. 1988 (36 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | RISHØJ MØLLELAUG I/S (Ejer) |
Største overskud: | 418' DKK L&L Gulve ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 731' DKK L&L Gulve ApS (2023) |
Største gæld: | 375' DKK L&L Gulve ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos L&L Gulve ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sandbæk Vindmølle Laug I/S (18 år 2 måneder) |
Seed: 1805883113
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1988 ved RISHØJ MØLLELAUG I/S i rollen som Ejer. Karsten Laugesen købte en del af virksomheden d. 24. august 1988 og fik dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Karsten af: Vagn Ove Sørensen, Henning Nielsen, Niels Erik Brun Madsen og 123 andre personer. Rollen som Ejer bestred Karsten i 14 år 4 måneder, før stoppet den 31. december 2002.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Videbæk Mose Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
L&L Gulve ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
L&L Gulve ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
Videbæk Mose Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 22.11.2012
Registreringsdato: 22.11.2012 -
SANDBÆK VINDMØLLE LAUG I/S V/INGO MOURIDSEN (Nu: Sandbæk Vindmølle Laug I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 24.08.2011
Registreringsdato: 24.08.2011
Blå bog (fortsat)
Karsten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
22.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.06.1993 - 24.08.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
24.08.1988 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Karina Lindgaard.