Jakob Plum Lauridsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. maj 1984 (40 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | J.P.L. INVESTERING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.970' DKK REVISIONSAKTIESELSKABET BLICHER-RETPEN & LAURIDSEN (Nu: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB) (2018-19) |
Største underskud: | -7.554' DKK IKAST VÆRKERNE VARME A/S (Nu: Energi Ikast Varme A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 71.425' DKK IKAST VÆRKERNE VARME A/S (Nu: Energi Ikast Varme A/S) (2014) |
Største gæld: | 320.651' DKK IKAST VÆRKERNE VARME A/S (Nu: Energi Ikast Varme A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos REVISIONSAKTIESELSKABET BLICHER-RETPEN & LAURIDSEN (Nu: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af J.P.L. INVESTERING ApS (40 år 3 måneder) |
Seed: 2020164735
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1984 hos J.P.L. INVESTERING ApS (tidligere REVISIONSANPARTSSELSKABET JAKOB LAURIDSEN OG OSCAR MORTENSEN) med titlen som Direktør og Ejer. Jakob Plum Lauridsen erhvervede virksomheden J.P.L. INVESTERING ApS d. 28. maj 1984. Jakob har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Direktør og Ejer har Jakob nu bestreddet i 40 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen investeringsselskaber. Her mere end 40 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 435' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
J.P.L. INVESTERING ApS
Ejerandel: 100% -
Winepartner i/s
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TITUS JULIA X A/S
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LEDOTEX MARKETING ApS
Via J.P.L. INVESTERING ApS
Direktørposter (2)
-
J.P.L. INVESTERING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.1984 -
ENGESVANG MINK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
Energi Ikast Varme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.06.2009 -
Stenbjerghuset ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Stenbjerghuset ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2022
Registreringsdato: 17.06.2022 -
TITUS JULIA X A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2020
Registreringsdato: 26.08.2020 -
ENGESVANG MINK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.08.2019
Registreringsdato: 05.08.2019
Blå bog (fortsat)
Jakob har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
20.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
24.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
12.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor REVISIONSANPARTSSELSKABET JAKOB LAURIDSEN OG OSCAR MORTENSEN (Nu: J.P.L. INVESTERING ApS) kunne offentliggøre et overskud på 903' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor TITUS JULIA X A/S kunne offentliggøre et underskud på 2.041' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 624' DKK (Stenbjerghuset ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.715' DKK (IKAST VÆRKERNE VARME A/S (Nu: Energi Ikast Varme A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 52.990' DKK (IKAST VÆRKERNE VARME A/S (Nu: Energi Ikast Varme A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.892' DKK (LEDOTEX MARKETING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Allan Meier Jakobsen.