Søren Casper Nørskov Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 3. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Quc (Ejer) |
Største overskud: | 5.517' DKK NATUREINVEST A/S (2018) |
Største underskud: | -2.840' DKK SG ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 19.354' DKK EJENDOMSSELSKABET FLINTHOLMEN A/S (2022) |
Største gæld: | 21.956' DKK EJENDOMSSELSKABET FLINTHOLMEN A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos E-FEST ApS (Nu: COIN GROUP CONSULTING ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af SG ApS (19 år 3 måneder) |
Seed: 2004553834
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2002 ved Quc i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Anders Erik Gersel at Søren Casper Nørskov Hansen stiftede Quc den dag i januar 2002. Rollen som Ejer og Stifter havde Søren i 3 måneder, før fratrædelsen den 9. april 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden detailhandel bortset fra butikshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 9. april 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
COIN GROUP CONSULTING ApS
Via SG ApS -
EJENDOMSSELSKABET FLINTHOLMEN A/S
Via SG ApS -
Ejendomsselskabet Japanvej, Slagelse A/S
Via SG ApS -
The Short Solution ApS
Via SG ApS -
AMG 1 ApS
Via SG ApS
Direktørposter (2)
-
SG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2005 -
Ejendomsselskabet Japanvej, Slagelse A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
Ejendomsselskabet Japanvej, Slagelse A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2022 -
EJENDOMSSELSKABET FLINTHOLMEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Ejendomsselskabet Japanvej, Slagelse A/S
Tilknyttet som direktørDato: 22.02.2022
Registreringsdato: 22.02.2022 -
Ejendomsselskabet Japanvej, Slagelse A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2022
Registreringsdato: 22.02.2022 -
Ejendomsselskabet Japanvej, Slagelse A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2022
Registreringsdato: 21.02.2022
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,66% -
Reel ejer
30.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.11.2012 - 13.08.2013
Reel ejer
03.04.2014 - 27.06.2022
Reel ejer
28.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 62,83% -
Reel ejer
01.04.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.04.2016 - 21.02.2022
Direktør og Bestyrelsesmedlem
22.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Søren Casper Nørskov Hansen er desuden ejer af 2 holdingselskaber The Short Solution ApS (50%) og AMG 1 ApS (50,66%).
Se også koncerndiagram for Søren Casper Nørskov Hansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor SG ApS landede et overskud på 4.642' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor SG ApS landede et underskud på 2.840' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.407' DKK (Ejendomsselskabet Japanvej, Slagelse A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 135' DKK (EJENDOMSSELSKABET FLINTHOLMEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.225' DKK (EJENDOMSSELSKABET FLINTHOLMEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.944' DKK (Ejendomsselskabet Japanvej, Slagelse A/S).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Ivan Alexander Larsen.