Niels Frimodt-Møller
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1986 (38 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCANDINAVIAN INSTITUTE OF MEDICAL ADVISERS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 559' DKK KOMPLEMENTARSELSKABET WHITEWATER INVEST I ApS (2014) |
Største underskud: | -4.510' DKK KOMPLEMENTARSELSKABET WHITEWATER INVEST I ApS (2015) |
Største egenkapital: | 2.683' DKK KOMPLEMENTARSELSKABET WHITEWATER INVEST I ApS (2014) |
Største gæld: | 6.383' DKK K/S WHITEWATER WIND POWER INVEST I (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AKTIESELSKABET ROSCO (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SCANDINAVIAN INSTITUTE OF MEDICAL ADVISERS ApS (14 år 7 måneder) |
Seed: 520508250
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1986 i SCANDINAVIAN INSTITUTE OF MEDICAL ADVISERS ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Frimodt-Møller i 14 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 21. december 2000.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 21. marts 2002.
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
AKTIESELSKABET ROSCO (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2024
Registreringsdato: 09.08.2024 -
AKTIESELSKABET ROSCO (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2024
Registreringsdato: 02.05.2024 -
I/S Vesterbrogade 196, lejl. 8 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
23.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
26.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2024 - 09.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 31.12.2020
Ejerandel: 20%
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 7 måneder fra 1986 til 2000 hos SCANDINAVIAN INSTITUTE OF MEDICAL ADVISERS ApS.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Bjarne Steenstrup.