Henrik Tinggaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1997 (26 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELSKABET AF 3. FEBRUAR 1997 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.164' DKK EJENDOMSSELSKABET THY A/S (2018-19) |
Største underskud: | -3.299' DKK RAUFF HANSEN HOLDING A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 53.666' DKK EJENDOMSSELSKABET THY A/S (2021-22) |
Største gæld: | 91.597' DKK EJENDOMSSELSKABET THY A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 61 årsværk hos VILLY BRUUN A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ANPARTSSELSKABET AF 15. MAJ 2001 (17 år 3 måneder) |
Seed: 476023021
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1997 i SELSKABET AF 3. FEBRUAR 1997 A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Tinggaard i 4 måneder, før fratrædelsen d. 15. april 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. april 1998.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Komplementarselskabet af 1. juli 2015 ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
L.E.A. Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Advokathuset Funch & Nielsen Advokatpartnerselskab
Via Komplementarselskabet af 1. juli 2015 ApS -
EJENDOMSSELSKABET THY A/S
Via L.E.A. Holding ApS -
ANPARTSSELSKABET AF 15. MAJ 2001
Via EJENDOMSSELSKABET THY A/S -
EJENDOMSSELSKABET THY - TOLDBODGADE 4 ApS
Via EJENDOMSSELSKABET THY A/S -
CeThy ApS
Via EJENDOMSSELSKABET THY A/S
Direktørposter (5)
-
ANPARTSSELSKABET AF 15. MAJ 2001
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2007 -
EJENDOMSSELSKABET THY - TOLDBODGADE 4 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2008 -
Komplementarselskabet af 1. juli 2015 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2022 -
Advokathuset Funch & Nielsen Advokatpartnerselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2022 -
L.E.A. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2018
Bestyrelsesposter (6)
-
EJENDOMSSELSKABET THY A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.02.2008 -
OLE LAVESEN HOLDING ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 06.09.2024 Ny -
NYKØBING EL-SERVICE ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 14.02.2024 -
G3 Investment ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 24.01.2024 -
CeThy ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.05.2021 -
Advokathuset Funch & Nielsen Advokatpartnerselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2015
Ejendomme (6)
Tidslinje (105)
-
OLE LAVESEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.09.2024
Registreringsdato: 06.09.2024 -
OLE LAVESEN HOLDING ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2024
Registreringsdato: 06.09.2024 -
OK BETON A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
14.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
14.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Henrik Tinggaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i EJENDOMSSELSKABET THY A/S der præsenterede et overskud på 13.164' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i EJENDOMSSELSKABET THY A/S der præsenterede et underskud på 908' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 39 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 6 måneder fra 2008 til i dag hos EJENDOMSSELSKABET THY A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.963' DKK (EJENDOMSSELSKABET THY - ÅLBORG ApS (Nu: Calum Vesterbro 65 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.352' DKK (THISTED FODBOLD CLUB ELITE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 52.994' DKK (EJENDOMSSELSKABET THY A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -653' DKK (THISTED FODBOLD CLUB ELITE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Peter Bojsen Jensen.