Jens Henrik Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jens Henrik Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 10.805' DKK ENGHAVEGÅRD ApS UNDER STIFTELSE (Nu: ENGHAVEGAARD ApS) (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 38.495' DKK ENGHAVEGÅRD ApS UNDER STIFTELSE (Nu: ENGHAVEGAARD ApS) (2023) |
Største gæld: | 50.382' DKK ENGHAVEGÅRD ApS UNDER STIFTELSE (Nu: ENGHAVEGAARD ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos ENGHAVEGÅRD ApS UNDER STIFTELSE (Nu: ENGHAVEGAARD ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jens Henrik Andersen (22 år 9 måneder) |
Seed: 462809699
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2002 ved Jens Henrik Andersen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jens Henrik Andersen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Jens nu bestreddet i 22 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Jens Henrik Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BRANDHOLT INVEST ApS
Ejerandel: 100% -
EMEA HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ENGHAVEGAARD ApS
Via BRANDHOLT INVEST ApS
Direktørposter (3)
-
BRANDHOLT INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2006 -
EMEA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2014 -
ENGHAVEGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2006
Ejendomme (10)
Tidslinje (8)
-
EMEA HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2014
Registreringsdato: 01.07.2014 -
EMEA HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2014
Registreringsdato: 01.07.2014 -
LANDBRUG FYN A/S (Nu: L-Mediehus A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.05.2011
Registreringsdato: 04.05.2011
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør og Reel ejer
22.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
23.04.2008 - 04.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ENGHAVEGÅRD ApS UNDER STIFTELSE (Nu: ENGHAVEGAARD ApS) kunne offentliggøre et overskud på 10.805' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.987' DKK (ENGHAVEGÅRD ApS UNDER STIFTELSE (Nu: ENGHAVEGAARD ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.495' DKK (ENGHAVEGÅRD ApS UNDER STIFTELSE (Nu: ENGHAVEGAARD ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.140' DKK (LANDBRUG FYN A/S (Nu: L-Mediehus A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Morten Andersen.