Lars Vejen-Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lars Vejen-Jensen Arkitekt MAA (Ejer) |
Største overskud: | 3.488' DKK JENSEN PLUS A/S (Nu: BYGHOLM WOOD A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -135' DKK LARS VEJEN ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 7.510' DKK JENSEN PLUS A/S (Nu: BYGHOLM WOOD A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 7.652' DKK JENSEN PLUS A/S (Nu: BYGHOLM WOOD A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos JENSEN PLUS A/S (Nu: BYGHOLM WOOD A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lars Vejen-Jensen Arkitekt MAA (12 år 5 måneder) |
Seed: 1875276114
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2002 i Lars Vejen-Jensen Arkitekt MAA med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lars Vejen-Jensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Lars i 12 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen arkitektvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS VEJEN-JENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
LARS VEJEN ApS
Via LARS VEJEN-JENSEN HOLDING ApS -
Njordrum Home ApS
Via LARS VEJEN-JENSEN HOLDING ApS -
Njordrum Care ApS
Via Njordrum Home ApS
Direktørposter (4)
-
LARS VEJEN-JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2014 -
LARS VEJEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2014 -
Njordrum Home ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2020 -
Njordrum Care ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Designcollaborations ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.10.2022
Registreringsdato: 26.10.2022 -
Designcollaborations ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.10.2021
Registreringsdato: 18.10.2021 -
Njordrum Care ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.08.2020
Registreringsdato: 03.08.2020
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.06.2020 - Stadig aktiv
Direktør
03.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Reel ejer
11.06.2020 - Stadig aktiv
Direktør
03.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
25.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
18.10.2021 - 26.10.2022
Ejerandel: 100%
Lars Vejen-Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LARS VEJEN-JENSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.470' DKK. Igennem holdingselskabet LARS VEJEN-JENSEN HOLDING ApS har Lars derfor også ejerandele i LARS VEJEN ApS (100%) & Njordrum Home ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lars Vejen-Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Njordrum ApS (Nu: Njordrum Home ApS) kunne offentliggøre et overskud på 3.485' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor LARS VEJEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 135' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 3.488' DKK (JENSEN PLUS A/S (Nu: BYGHOLM WOOD A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 7.510' DKK (JENSEN PLUS A/S (Nu: BYGHOLM WOOD A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.275' DKK (LARS VEJEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Martin Vienberg.