Martin Christian Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 7. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tailwind CPH v/Martin Christian Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 12.637' DKK BRODERSEN SYSTEMS A/S (2023) |
Største underskud: | -3.102' DKK Mover Systems ApS (2017) |
Største egenkapital: | 36.352' DKK Mover Systems ApS (2021) |
Største gæld: | 17.376' DKK Mover Systems ApS (2019) |
Flest årsværk: | 57 årsværk hos Mover Systems ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S WINDPARTNER 24 (18 år 9 måneder) |
Seed: 753134090
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2002 hos Tailwind CPH v/Martin Christian Hansen (tidligere Firma Martin Hansen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Martin Christian Hansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Martin i 12 år 11 måneder, før stoppet d. 31. december 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET WIND PARTNER 24
Ejerandel: 10-14.99% -
Tailwind Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
K/S WINDPARTNER 24
Via KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET WIND PARTNER 24 -
Engstrøm Auto ApS
Via Tailwind Holding ApS -
ETHOS CONSULTING SERVICES ApS
Via Tailwind Holding ApS -
Mover Systems ApS
Via Tailwind Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Tailwind Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2009 -
ETHOS CONSULTING SERVICES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
Mover Systems ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2017
Tidslinje (23)
-
Mover Solutions ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.01.2020
Registreringsdato: 28.01.2020 -
Mover Solutions ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.05.2019
Registreringsdato: 21.05.2019 -
Mover Systems ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2017
Registreringsdato: 03.01.2017
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.02.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
30.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
30.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
12.01.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.02.2016 - 02.01.2017
Bestyrelsesmedlem
03.01.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2017 - 02.06.2020
Reel ejer
03.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,7% -
Reel ejer og Direktør
21.05.2019 - 28.01.2020
Ejerandel: 47%
Martin Christian Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tailwind Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.076' DKK. Gennem holdingselskabet Tailwind Holding ApS har Martin derfor også andele i Engstrøm Auto ApS (100%), ETHOS CONSULTING SERVICES ApS (100%) samt Mover Systems ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Martin Christian Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor MC HANSEN HOLDING ApS (Nu: Tailwind Holding ApS) kunne fremvise et overskud på 3.904' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Mover Systems ApS kunne fremvise et underskud på 3.102' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12.637' DKK (BRODERSEN SYSTEMS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 114' DKK (Mover Systems ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.501' DKK (Mover Systems ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 24' DKK (KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET WIND PARTNER 24).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Kim Madsen.