Ouafaa Rian
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Learning Fields Un-ltd v/Ouafaa Rian (Ejer) |
Største overskud: | 2.728' DKK BIOQL PRODUCTIONS A/S (Nu: CACTUS COMMUNICATIONS A/S) (2018) |
Største underskud: | -5.309' DKK BIOQL PRODUCTIONS A/S (Nu: CACTUS COMMUNICATIONS A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 21.285' DKK BIOQL PRODUCTIONS A/S (Nu: CACTUS COMMUNICATIONS A/S) (2018) |
Største gæld: | 10.282' DKK BIOQL PRODUCTIONS A/S (Nu: CACTUS COMMUNICATIONS A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos BIOQL PRODUCTIONS A/S (Nu: CACTUS COMMUNICATIONS A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Learning Fields Un-ltd v/Ouafaa Rian (22 år 8 måneder) |
Seed: 438568927
Erhvervskarrieren startede i 2002 ved Learning Fields Un-ltd v/Ouafaa Rian i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Ouafaa Rian og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Ouafaa nu bestreddet i 22 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Learning Fields Un-ltd v/Ouafaa Rian
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (15)
-
Seaweed Société af 2015 IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2022
Registreringsdato: 29.06.2022 -
Seaweed Société af 2015 IVS
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
Seaweed Société af 2015 IVS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021
Blå bog (fortsat)
Ouafaa har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
15.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
06.04.2015 - 01.10.2021
Bestyrelsesmedlem
06.04.2015 - 01.10.2021
Ejer
22.05.2015 - 29.11.2015
Ejer
30.11.2015 - 29.06.2022
Reel ejer
01.01.2018 - 29.06.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
10.09.2012 - 16.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.11.2007 - 26.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Seaweed Société af 2015 IVS kunne fremvise et overskud på 45' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Seaweed Société af 2015 IVS kunne fremvise et underskud på 118' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ouafaa' netværk er Susanne Broe Laursen.