Dorte Haugaard Andersen
Erhvervsaktiv: | 19. okt. 1990 - 1. jan. 2013 |
Karrieren startede hos: | SAS TRADING DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 477' DKK ELAN IT RESOURCE A/S (Nu: EXPERIS A/S) (2017) |
Største underskud: | -10.480' DKK ELAN IT RESOURCE A/S (Nu: EXPERIS A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 13.548' DKK ELAN IT RESOURCE A/S (Nu: EXPERIS A/S) (2014) |
Største gæld: | 63.702' DKK K/S UK SUPERMARKETS II (2015) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos ELAN IT RESOURCE A/S (Nu: EXPERIS A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af haugaard toute seule (18 år 8 måneder) |
Seed: 1154104276
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1990 ved SAS TRADING DANMARK A/S (tidligere VANITY FAIR COPENHAGEN A/S) som Direktør. Rollen som Direktør havde Dorte Haugaard Andersen i 9 år 3 måneder, før fratrædelsen den 17. februar 2000.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 26. januar 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UK SUPERMARKETS II KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S UK SUPERMARKETS II
Via UK SUPERMARKETS II KOMPLEMENTAR ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (32)
-
Firma Dorte Haugaard (Nu: haugaard toute seule) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.09.2022
Registreringsdato: 03.09.2022 -
K/S PI 1 (Nu: K/S BREMERWEG, CELLE,TYSKLAND) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.06.2018
Registreringsdato: 01.06.2018 -
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET BREMERWEG, CELLE, TYSKLAND (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.05.2018
Registreringsdato: 30.05.2018
Blå bog (fortsat)
Dorte har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
12.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
12.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
31.12.2003 - 03.09.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
31.12.2006 - 01.06.2018
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
31.12.2006 - 30.05.2018
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor MIDEOS HOLDING ApS (Nu: MIDEOS CONSULTING ApS) fremviste et overskud på 40' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6' DKK (UK SUPERMARKETS II KOMPLEMENTAR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 375' DKK (K/S UK SUPERMARKETS II).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 194' DKK (UK SUPERMARKETS II KOMPLEMENTAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dorte' netværk er Morten Ørsted.