Svend Elkjær Frandsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fcon v/Svend Elkjær Frandsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.413' DKK COMARCHIVE ApS (Nu: CTSB ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -2.311' DKK ComArchive af 2019 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.763' DKK COMARCHIVE ApS (Nu: CTSB ApS) (2018-19) |
Største gæld: | 6.994' DKK ComArchive af 2019 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos COMARCHIVE ApS (Nu: CTSB ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fcon v/Svend Elkjær Frandsen (19 år) |
Seed: 526236615
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2002 hos Fcon v/Svend Elkjær Frandsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Svend Elkjær Frandsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Svend i 19 år, inden stoppet den 28. februar 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor public relations og kommunikation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. februar 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SVEND FRANDSEN HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100% -
Svend Frandsen Holding 2024 ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ComArchive af 2019 ApS
Via SVEND FRANDSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
Svend Frandsen Holding 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
Svend Frandsen Holding 2024 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
Svend Frandsen Holding 2024 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
SF Sales ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024
Blå bog (fortsat)
Svend har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
22.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
23.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
01.04.2017 - 03.07.2024
Direktør
12.04.2022 - 07.05.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
12.03.2008 - 05.04.2022
Ejer
12.03.2008 - Stadig aktiv
Direktør
12.04.2022 - 07.05.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.04.2007 - 08.11.2022
Reel ejer
12.03.2008 - 08.11.2022
Ejerandel: 33%
Svend Elkjær Frandsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Svend Frandsen Holding 2024 ApS (ejer pt. 100%). Gennem sit holdingselskab Svend Frandsen Holding 2024 ApS har Svend dermed også andele i samt .
Se også koncerndiagram for Svend Elkjær Frandsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor COMARCHIVE HOLDING ApS (Nu: CTSC Holding ApS) landede et overskud på 887' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor COMARCHIVE HOLDING ApS (Nu: CTSC Holding ApS) landede et underskud på 937' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Lars Falk.