Asbjørn Blak-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. feb. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Blak-Nielsen Byg v/Asbjørn Blak-Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 7' DKK Hjortespring Entreprise IVS (Nu: Hjortespring Entreprise ApS) (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 49' DKK Hjortespring Entreprise IVS (Nu: Hjortespring Entreprise ApS) (2022) |
Største gæld: | 122' DKK Hjortespring Entreprise IVS (Nu: Hjortespring Entreprise ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Hjortespring Entreprise IVS (Nu: Hjortespring Entreprise ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Blak-Nielsen Byg v/Asbjørn Blak-Nielsen (18 år 4 måneder) |
Seed: 1112845733
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2002 hos Blak-Nielsen Byg v/Asbjørn Blak-Nielsen (tidligere Blak-Nielsen Byg) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Asbjørn Blak-Nielsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Asbjørn i 18 år 4 måneder, før stoppet d. 24. juni 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 24. juni 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hjortespring Entreprise ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Tidslinje (5)
-
Hjortespring Entreprise IVS (Nu: Hjortespring Entreprise ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Hjortespring Entreprise IVS (Nu: Hjortespring Entreprise ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
Hjortespring Entreprise IVS (Nu: Hjortespring Entreprise ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021
Blå bog (fortsat)
Asbjørn har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.01.2021 - 21.08.2024
Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
06.02.2002 - 24.06.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Hjortespring Entreprise IVS (Nu: Hjortespring Entreprise ApS) kunne offentliggøre et overskud på 7' DKK.