Mogens Poul Zinck
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1977 (46 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Schur International Holding A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 156.840' DKK BRDR. SCHUR INTERNATIONAL A/S (Nu: Schur International Holding A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -23.962' DKK EJENDOMSSELSKABET MARIENBERGVEJ 132, VORDINGBORG A/S (2014) |
Største egenkapital: | 1.618.726' DKK BRDR. SCHUR INTERNATIONAL A/S (Nu: Schur International Holding A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 1.156.969' DKK BRDR. SCHUR INTERNATIONAL A/S (Nu: Schur International Holding A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Zinck Invest v/Mogens Poul Zinck (22 år 8 måneder) |
Seed: 1827220805
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for flere år siden ved Schur International Holding A/S (tidligere BRDR. SCHUR INTERNATIONAL A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mogens Poul Zinck i 13 år, før stoppet den 7. november 1990.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 137.979' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Zinck Invest v/Mogens Poul Zinck
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ZINCK HOLDING, VEJLE ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
ZINCK EJENDOMS INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
Zinck Capital A/S
Via ZINCK HOLDING, VEJLE ApS -
01.09.05 EJENDOM 13 A/S
Via Zinck Capital A/S -
Latinerparken, Vejle A/S
Via Zinck Capital A/S -
DURAS A/S
Via Zinck Capital A/S -
DURAS - RÅDHUSCENTRET 31, VOJENS ApS
Via DURAS A/S -
DURAS - GAMMELBRO, BILLUND ApS
Via DURAS A/S -
CF Heaven Vejle ApS
Via ZINCK HOLDING, VEJLE ApS -
Komplementaranpartsselskabet Kildeparken, Hedensted
Via ZINCK EJENDOMS INVEST ApS -
Kildeparken, Hedensted P/S
Via Komplementaranpartsselskabet Kildeparken, Hedensted -
ZETA INVEST ApS
Via ZINCK EJENDOMS INVEST ApS
Direktørposter (12)
-
ZINCK HOLDING, VEJLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2009 -
DURAS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2016 -
ZINCK EJENDOMS INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2002 -
ZETA INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2004 -
3 ZINCK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2006 -
01.09.05 EJENDOM 13 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2008 -
DURAS - RÅDHUSCENTRET 31, VOJENS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2016 -
DURAS - GAMMELBRO, BILLUND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2016 -
Zinck Capital A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016 -
Latinerparken, Vejle A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2020 -
Komplementaranpartsselskabet Kildeparken, Hedensted
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2023 -
Kildeparken, Hedensted P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2023
Bestyrelsesposter (8)
-
DURAS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2016 -
01.09.05 EJENDOM 13 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.05.2008 -
DURAS - RÅDHUSCENTRET 31, VOJENS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2016 -
DURAS - GAMMELBRO, BILLUND ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2016 -
Zinck Capital A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2016 -
Latinerparken, Vejle A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2020 -
Komplementaranpartsselskabet Kildeparken, Hedensted
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.07.2023 -
Kildeparken, Hedensted P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.07.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (387)
-
EJENDOMSSELSKABET STÅLVEJ A/S (Nu: KMC Skjern A/S)
Fratrådt som direktørDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
EJENDOMSSELSKABET STÅLVEJ A/S (Nu: KMC Skjern A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
LASSE ZINCK HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024
Blå bog (fortsat)
Mogens har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
04.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
03.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
23.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Zinck Capital A/S -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,5% -
Direktør
16.03.2009 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Mogens Poul Zinck er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ZINCK EJENDOMS INVEST ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.092' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Komplementaranpartsselskabet Kildeparken, Hedensted (50%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Mogens Poul Zinck, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Latinerparken, Vejle A/S kunne fremvise et overskud på 70.757' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor EJENDOMSSELSKABET MARIENBERGVEJ 132, VORDINGBORG A/S kunne fremvise et underskud på 23.962' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 137.979' DKK (BRDR. SCHUR INTERNATIONAL A/S (Nu: Schur International Holding A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23.239' DKK (ØSTERGAARD PROJEKTUDVIKLING A/S (Nu: Heimstaden Tirsbæk Bakker A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.618.726' DKK (BRDR. SCHUR INTERNATIONAL A/S (Nu: Schur International Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -115.245' DKK (01.09.05 EJENDOM 7 A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET BLANGSTEDGÅRDSVEJ P/S)).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Sussie Zinck.