Rune Staal
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2002 (22 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rune Staal (Ejer) |
Største overskud: | 4.793' DKK DYKKERSTAAL A/S (2023) |
Største underskud: | -509' DKK Waves 2 Power ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 16.570' DKK R. STAAL HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 6.692' DKK DYKKERSTAAL A/S (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos DYKKERSTAAL A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rune Staal (22 år 5 måneder) |
Seed: 169997055
Det startede for alvor en dag i 2002 i Rune Staal med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Rune Staal og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Rune nu bestreddet i 22 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Rune Staal
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
R. STAAL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
DYKKERSTAAL A/S
Via R. STAAL HOLDING ApS -
Subsea Survey A/S
Via R. STAAL HOLDING ApS -
Waves 2 Power ApS
Via R. STAAL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
DYKKERSTAAL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2010 -
R. STAAL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2010
Bestyrelsesposter (2)
-
DYKKERSTAAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2010 -
Subsea Survey A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
NORDJYDSK DYKKERSERVICE ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.07.2024
Registreringsdato: 09.07.2024 -
Subsea Survey A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.2021
Registreringsdato: 08.12.2021 -
Subsea Survey ApS (Nu: Subsea Survey A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2021
Registreringsdato: 07.12.2021
Blå bog (fortsat)
Rune har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
14.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Stifter og Ejer
01.04.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.07.2013 - 09.07.2024
Direktør
12.07.2013 - 09.07.2024
Ejerandel: 100%
Rune Staal er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn R. STAAL HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.570' DKK. Igennem holdingselskabet R. STAAL HOLDING ApS har Rune derfor også ejerandele i DYKKERSTAAL A/S (90-99.99%), Subsea Survey A/S (33.34-49.99%) & Waves 2 Power ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Rune Staal, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DYKKERSTAAL A/S kunne offentliggøre et overskud på 4.793' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor R. STAAL HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 327' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.793' DKK (DYKKERSTAAL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 51' DKK (Waves 2 Power ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.570' DKK (R. STAAL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -520' DKK (Waves 2 Power ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Michael Bjerring Redder.