Martin Fog Lihme
Erhvervsaktiv siden: | 10. feb. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lihme Web Design v/Martin Fog Lihme (Ejer) |
Største overskud: | 2.036' DKK OLDAL HOLDING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -516' DKK OLDAL HOLDING ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 1.682' DKK OLDAL HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 988' DKK OLDAL HOLDING ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos 12Tri.dk IVS (Nu: 12Tri.dk ApS) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af 12Tri.dk ApS (9 år 5 måneder) |
Seed: 1073714502
Karrieren som erhvervsperson startede i 2002 hos Lihme Web Design v/Martin Fog Lihme i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Martin Fog Lihme der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Martin i 2 år 3 måneder, før stoppet d. 25. maj 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. maj 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
12Tri.dk ApS
Ejerandel: 100% -
Lihme Holding Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
OLDAL HOLDING ApS
Via Lihme Holding Aps -
SOFTINVENTOR ApS
Via OLDAL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Lihme Holding Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2017 -
12Tri.dk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
12Tri.dk ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.03.2015 -
OLDAL HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.09.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
12Tri.dk ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.10.2021
Registreringsdato: 12.10.2021 -
12Tri.dk IVS (Nu: 12Tri.dk ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 11.10.2021
Registreringsdato: 11.10.2021 -
OLDAL HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2017
Registreringsdato: 15.09.2017
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Lihme Holding Aps -
Stifter, Ejer og Direktør
19.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.03.2015 - 11.10.2021
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.03.2015 - Stadig aktiv
Ejer
12.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
19.01.2005 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.02.2002 - 25.05.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Fog Lihme er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lihme Holding Aps (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 425' DKK. Gennem holdingselskabet Lihme Holding Aps har Martin derfor også andele i OLDAL HOLDING ApS (15-19.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Martin Fog Lihme, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Lihme Holding IVS (Nu: Lihme Holding Aps) kunne fremvise et overskud på 506' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor 12Tri.dk IVS (Nu: 12Tri.dk ApS) kunne fremvise et underskud på 266' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Carsten Oldal.