Bo Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Murerfirmaet Bo Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 440' DKK MURERFIRMAET BO ANDERSEN A/S (2019-20) |
Største underskud: | -207' DKK MURERFIRMAET BO ANDERSEN A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.041' DKK BA HOLDING HERNING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 1.052' DKK MURERFIRMAET BO ANDERSEN A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos MURERFIRMAET BO ANDERSEN A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MURERFIRMAET BO ANDERSEN A/S (18 år 3 måneder) |
Seed: 186059641
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2002 hos Murerfirmaet Bo Andersen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Bo Andersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Bo i 4 år 4 måneder, inden stoppet den 30. juni 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor murerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BA HOLDING HERNING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MURERFIRMAET BO ANDERSEN A/S
Via BA HOLDING HERNING ApS
Direktørposter (2)
-
MURERFIRMAET BO ANDERSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2006 -
BA HOLDING HERNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2007
Repræsentant (1)
-
HERNING MURERMESTERFORENING
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 23.02.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
MURERFIRMAET BO ANDERSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
HERNING MURERMESTERFORENING
Tilknyttet som repræsentantDato: 23.02.2023
Registreringsdato: 23.02.2023 -
BA EJENDOMME ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.06.2019
Registreringsdato: 07.06.2019 -
BA EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.06.2019
Registreringsdato: 07.06.2019
Blå bog (fortsat)
Bo har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
23.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
18.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
23.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.06.2007 - 07.06.2019
Ejer
18.06.2007 - 07.06.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2012 - 01.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Bo Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BA HOLDING HERNING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 691' DKK. Igennem sit holdingselskab BA HOLDING HERNING ApS har Bo dermed også ejerandele i MURERFIRMAET BO ANDERSEN A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Bo Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor MURERFIRMAET BO ANDERSEN A/S fremviste et overskud på 440' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor MURERFIRMAET BO ANDERSEN A/S fremviste et underskud på 207' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 73' DKK (MURERFIRMAET BO ANDERSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 691' DKK (BA HOLDING HERNING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 420' DKK (MURERFIRMAET BO ANDERSEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Hans Senn.