Anne Lene Gottlieb
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1986 (38 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | JML 1988 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Uhre Vindmøllelaug I/S V/Per Bjerke Hansen M.Fl. (24 år 4 måneder) |
Seed: 541438852
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1986 hos JML 1988 A/S (tidligere PETER GORRISSEN A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Anne Lene Gottlieb i 4 år 1 måned, inden stoppet den 26. juni 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. august 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Uhre Vindmøllelaug I/S V/Per Bjerke Hansen M.Fl.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Uhre Vindmøllelaug I/S V/Per Bjerke Hansen M.Fl. (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2000
Registreringsdato: 01.05.2000 -
PETER GORRISSEN A/S (Nu: JML 1988 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.1990
Registreringsdato: 26.06.1990 -
PETER GORRISSEN A/S (Nu: JML 1988 A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.1986
Registreringsdato: 10.05.1986
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
10.05.1986 - 26.06.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Per Bjerke Hansen.