Jakob Michael Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2002 (22 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jacob Michael Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 11.828' DKK JAKOB HOLDING ApS (2016) |
Største underskud: | -4.187' DKK JAKOB HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 59.766' DKK JAKOB HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 99.779' DKK DEVELUP A/S (Nu: DEVELUP ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 56 årsværk hos JAKOB TØMRERFIRMA A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af JAKOB EJENDOMME ApS (19 år 7 måneder) |
Seed: 302939123
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2002 hos Jacob Michael Christensen (tidligere Jakob Michael Tømrerfirma v/Jacob Michael Christensen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jakob Michael Christensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jakob i 3 år 6 måneder, inden stoppet den 31. oktober 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. oktober 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAKOB HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
JAKOB TØMRERFIRMA A/S
Via JAKOB HOLDING ApS -
JAKOB EJENDOMME ApS
Via JAKOB HOLDING ApS -
Snærildgaard 2018 ApS
Via JAKOB HOLDING ApS -
Randersvej 372 ApS
Via JAKOB HOLDING ApS -
Estatus Holding 4 A/S
Via JAKOB HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Bjergegade 22A A/S
Via Estatus Holding 4 A/SNyt selskab -
DEVELUP ApS
Via JAKOB HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
JAKOB TØMRERFIRMA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2005 -
JAKOB EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2005 -
DEVELUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2014 -
JAKOB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2005
Bestyrelsesposter (4)
-
JAKOB TØMRERFIRMA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.06.2005 -
Randersvej 372 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.09.2021 -
JAKOB HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.11.2005 -
Snærildgaard 2018 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (29)
-
Snærildgaard 2018 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023 -
Murerfirmaet MT Byg ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.10.2022
Registreringsdato: 12.10.2022 -
Murerfirmaet MT Byg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022
Blå bog (fortsat)
Jakob har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
26.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via JAKOB HOLDING ApS -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
08.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
15.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.02.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.10.2014 - 13.03.2018
Reel ejer
01.11.2015 - 27.06.2023
Bestyrelsesmedlem
13.03.2018 - 01.04.2022
Direktør
01.04.2022 - 12.10.2022
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor JAKOB HOLDING ApS fremviste et overskud på 11.828' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor JAKOB HOLDING ApS fremviste et underskud på 4.187' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.657' DKK (JAKOB TØMRERFIRMA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 266' DKK (Randersvej 372 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 59.766' DKK (JAKOB HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -643' DKK (Randersvej 372 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Søren Gundtoft Johansen.