Mette Kastrup Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2002 (22 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Firma Mette P (Ejer) |
Største overskud: | 457' DKK MALERFIRMA LK JENSEN ApS (Nu: Selskabet af 26. februar 2019 ApS) (2016) |
Største underskud: | -262' DKK MALERFIRMA LK JENSEN ApS (Nu: Selskabet af 26. februar 2019 ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 883' DKK MALERFIRMA LK JENSEN ApS (Nu: Selskabet af 26. februar 2019 ApS) (2016) |
Største gæld: | 3.669' DKK MALERFIRMA LK JENSEN ApS (Nu: Selskabet af 26. februar 2019 ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos L K JENSEN ApS (Nu: L K Jensen ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af L K Jensen ApS (21 år 8 måneder) |
Seed: 1504849045
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2002 hos Firma Mette P med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Mette Kastrup Jensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Mette i 1 år, før stoppet d. 1. maj 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. maj 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L K Jensen ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
L K JENSEN A/S (Nu: SELSKABET AF 3. SEPTEMBER 2013 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.09.2013
Registreringsdato: 18.09.2013 -
L K JENSEN A/S (Nu: SELSKABET AF 3. SEPTEMBER 2013 A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2006
Registreringsdato: 01.10.2006 -
Firma Mette P (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.05.2003
Registreringsdato: 01.05.2003
Blå bog (fortsat)
Mette har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.02.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
12.12.2013 - 14.09.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2006 - 18.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2002 - 01.05.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor L K JENSEN ApS (Nu: L K Jensen ApS) kunne offentliggøre et overskud på 421' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor L K JENSEN ApS (Nu: L K Jensen ApS) kunne offentliggøre et underskud på 153' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Lars Kastrup Jensen.