Leif Per Staun
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1990 (34 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FIRMA 1 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.953' DKK L. STAUN HOLDING ApS (Nu: STAUN HOLDING ApS) (2021) |
Største underskud: | -2.379' DKK DREIST EJENDOMME A/S (2020) |
Største egenkapital: | 12.672' DKK L. STAUN HOLDING ApS (Nu: STAUN HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 28.490' DKK DREIST EJENDOMME A/S (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos DET NY SCALA ApS (Nu: Ferie Fitness ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hr Leif Staun (17 år 4 måneder) |
Seed: 977511993
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1990 i FIRMA 1 ApS (tidligere PBH NR. 20.844 ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Leif Per Staun i 6 år, inden stoppet d. 14. maj 1996.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 27. februar 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Hr Leif Staun
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
STAUN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
DREIST EJENDOMME A/S
Via STAUN HOLDING ApS -
Ferie Fitness ApS
Via DREIST EJENDOMME A/S -
Ferie Fitness Ejendomme ApS
Via STAUN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Ferie Fitness Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2022 -
STAUN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2008
Repræsentant (1)
-
EJERFORENINGEN JERNBANEGADE 9, NÆSTVED
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.09.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
Ferie Fitness ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.01.2022 -
Ferie Fitness Ejendomme ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.01.2022 -
DREIST EJENDOMME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.03.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
EJERFORENINGEN JERNBANEGADE 9, NÆSTVED
Tilknyttet som repræsentantDato: 28.09.2023
Registreringsdato: 28.09.2023 -
DET NY SCALA ApS (Nu: Ferie Fitness ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.01.2022
Registreringsdato: 18.01.2022 -
Ferie Fitness Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.01.2022
Registreringsdato: 18.01.2022
Blå bog (fortsat)
Leif har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
28.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
05.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
05.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
04.04.2017 - 17.01.2022
Reel ejer
01.08.2019 - 01.01.2022
Direktør
12.08.2019 - 18.01.2022
Bestyrelsesmedlem
18.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Leif Per Staun er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn STAUN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12.672' DKK. Gennem sit holdingselskab STAUN HOLDING ApS har Leif dermed også andele i DREIST EJENDOMME A/S (50-66.65%) & Ferie Fitness Ejendomme ApS (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Leif Per Staun, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor L. STAUN HOLDING ApS (Nu: STAUN HOLDING ApS) landede et overskud på 2.953' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor DET NY SCALA ApS (Nu: Ferie Fitness ApS) landede et underskud på 1.081' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 388' DKK (L. STAUN HOLDING ApS (Nu: STAUN HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 291' DKK (DET NY SCALA ApS (Nu: Ferie Fitness ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.672' DKK (L. STAUN HOLDING ApS (Nu: STAUN HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -56' DKK (Ferie Fitness Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Svend Aage Dreist Hansen.