Uffe Meiner
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Componit v/Kirsten Duedahl & Uffe Meiner (Ejer) |
Største overskud: | 31.247' DKK Innovation Partners ApS (Nu: Vertica Holding ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -1.180' DKK Tempor ApS (Nu: Vertica Holding ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 28.497' DKK Tempor ApS (Nu: Vertica Holding ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 71.685' DKK Tempor ApS (Nu: Vertica Holding ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 128 årsværk hos VERTICA A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Uffe Meiner Holding ApS (8 år) |
Seed: 1181490280
Karrieren som leder begyndte den dag i 2001 i Componit v/Kirsten Duedahl & Uffe Meiner (tidligere Componit) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Kirsten Duedahl at Uffe Meiner stiftede Componit v/Kirsten Duedahl & Uffe Meiner den dag i december 2001. Hvervet som Ejer og Stifter havde Uffe i 6 år 1 måned, inden stoppet d. 14. januar 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. januar 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Uffe Meiner Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Vertica Holding ApS
Via Uffe Meiner Holding ApS -
VERTICA A/S
Via Vertica Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Vertica Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2019 -
Uffe Meiner Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
VERTICA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Tempor II ApS (Nu: Vertica Partner ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.01.2022
Registreringsdato: 18.01.2022 -
Vertica Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2021
Registreringsdato: 30.09.2021 -
Tempor II ApS (Nu: Vertica Partner ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 03.11.2020
Registreringsdato: 03.11.2020
Blå bog (fortsat)
Uffe har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.05.2019 - Stadig aktiv
Ejer
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% Via Vertica Holding ApS -
Direktør og Ejer
26.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Uffe Meiner Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
07.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.11.2020 - 18.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
12.03.2019 - 30.09.2021
Direktør
13.03.2019 - 30.09.2021
Ejerandel: 11,33%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Innovation Partners ApS (Nu: Vertica Holding ApS) landede et overskud på 31.247' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Tempor ApS (Nu: Vertica Holding ApS) landede et underskud på 1.180' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 11.446' DKK (VERTICA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 12.110' DKK (Tempor II ApS (Nu: Vertica Partner ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.639' DKK (Uffe Meiner Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Uffe' netværk er Jeppe Møller Hansen.