Jens Christian Korshøj
Karrieren startede hos: | KORSHØJ & KNUDSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.305' DKK I.C.K. HANDELSFIRMA ApS (Nu: I.C.K. HOLDING ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -2.854' DKK I.C.K. HANDELSFIRMA ApS (Nu: I.C.K. HOLDING ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 27.882' DKK I.C.K. HANDELSFIRMA ApS (Nu: I.C.K. HOLDING ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 3.886' DKK GENI-Z ApS (Nu: I.C.K. HANDELSSELSKAB ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos JENS CHR. KORSHØJ INGENIØRFIRMA ApS (2022-23) |
Seed: 740878357
Karrieren som erhvervsperson begyndte for længe siden i KORSHØJ & KNUDSEN A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jens Christian Korshøj i 21 år 4 måneder, inden stoppet d. 1. februar 1996.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. august 1997.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
I.C.K. HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Jens Korshøj
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
I.C.K. MILJØ ApS
Via I.C.K. HOLDING ApS -
I/S KARLSHØJ STENLEJE
Via I.C.K. MILJØ ApSIkke offentliggjort -
JENS CHR. KORSHØJ INGENIØRFIRMA ApS
Via I.C.K. HOLDING ApS -
I.C.K. HANDELSSELSKAB ApS
Via I.C.K. HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
I/S KARLSHØJ STENLEJE
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2006 -
JENS CHR. KORSHØJ INGENIØRFIRMA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2004
Tidslinje (22)
-
JENS CHR. KORSHØJ INGENIØRFIRMA ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017 -
OPTIMISE ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.11.2016
Registreringsdato: 22.11.2016 -
I/S KARLSHØJ STENLEJE
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2006
Registreringsdato: 01.10.2006
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.04.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
08.07.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.07.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
31.08.1982 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.07.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jens Christian Korshøj er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn I.C.K. HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 27.882' DKK. Gennem sit holdingselskab I.C.K. HOLDING ApS har Jens dermed også andele i I.C.K. MILJØ ApS (100%), JENS CHR. KORSHØJ INGENIØRFIRMA ApS (100%) & I.C.K. HANDELSSELSKAB ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jens Christian Korshøj, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 4 måneder fra 1974 til 1996 hos KORSHØJ & KNUDSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 8.305' DKK (I.C.K. HANDELSFIRMA ApS (Nu: I.C.K. HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 158' DKK (JENS CHR. KORSHØJ INGENIØRFIRMA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 27.882' DKK (I.C.K. HANDELSFIRMA ApS (Nu: I.C.K. HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 0' DKK (I/S KARLSHØJ STENLEJE).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Kirsten Rosendal Korshøj.