Niels Aage Fristrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Juletræsproducent Niels Åge Fristrup (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Fristrup v/Niels Aage og Steen Fristrup (21 år 1 måned) |
Seed: 26508629
Erhvervskarrieren startede i 2002 hos Juletræsproducent Niels Åge Fristrup i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Niels Aage Fristrup der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Niels i 1 år 8 måneder, før stoppet d. 1. januar 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen agerbrug i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. januar 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
I/S Fristrup v/Niels Aage og Steen Fristrup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Juletræsproducent Niels Åge Fristrup (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2004
Registreringsdato: 01.01.2004 -
I/S Fristrup v/Niels Aage og Steen Fristrup (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2003
Registreringsdato: 01.08.2003 -
Juletræsproducent Niels Åge Fristrup (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2002
Registreringsdato: 01.05.2002
Blå bog (fortsat)
Niels har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
26.10.2017 - 31.12.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.05.2002 - 01.01.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Steen Fristrup.