Peter Nybro Bolding
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | 24X v/Peter Bolding (Ejer) |
Største overskud: | 11.751' DKK JØRN BOLDING A/S (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 37.970' DKK JØRN BOLDING A/S (2023-24) |
Største gæld: | 52.415' DKK JØRN BOLDING A/S (2023-24) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos JØRN BOLDING A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JØRN BOLDING A/S (14 år 9 måneder) |
Seed: 1675084240
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2002 ved 24X v/Peter Bolding med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Peter Nybro Bolding der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Peter i 5 år 4 måneder, før stoppet den 19. september 2007.
Virksomheden opererede indenfor anden detailhandel bortset fra butikshandel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. september 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Peter Nybro Bolding Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
JØRN BOLDING A/S
Via Peter Nybro Bolding Holding ApS -
Jørn Bolding Parts ApS
Via JØRN BOLDING A/S -
JNB EJENDOMME ApS
Via Peter Nybro Bolding Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Jørn Bolding Parts ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2022 -
Peter Nybro Bolding Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2016 -
JØRN BOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2019 -
JNB EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
Jørn Bolding Parts ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2022 -
JØRN BOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.11.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Jørn Bolding Parts ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.01.2022
Registreringsdato: 31.01.2022 -
Jørn Bolding Parts ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2022
Registreringsdato: 31.01.2022 -
JNB EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.01.2021
Registreringsdato: 29.01.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
18.12.2020 - Stadig aktiv
Direktør
29.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer og Direktør
23.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.08.2016 - Stadig aktiv
Direktør
27.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
04.01.2013 - 23.08.2016
Ejer
10.01.2013 - 23.08.2016
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor JØRN BOLDING A/S kunne offentliggøre et overskud på 11.751' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 6.518' DKK (JØRN BOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 37.970' DKK (JØRN BOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 1.703' DKK (Jørn Bolding Parts ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Per Nybro Bolding.