Michael Glavind-Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Zhape I/S (Ejer) |
Største overskud: | 215.802' DKK A2SEA A/S (Nu: DEME Offshore DK A/S) (2018) |
Største underskud: | -377.441' DKK BLADT HOLDING A/S (Nu: CS WIND Offshore DK Holding A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 2.300.265' DKK A2SEA A/S (Nu: DEME Offshore DK A/S) (2018) |
Største gæld: | 385.970' DKK A2SEA A/S (Nu: DEME Offshore DK A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 491 årsværk hos BLADT HOLDING A/S (Nu: CS WIND Offshore DK Holding A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CT OFFSHORE A/S (5 år 8 måneder) |
Seed: 1139312853
Det begyndte for alvor dengang i 2002 ved Zhape I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Kenneth Graabek Johansen at Michael Glavind-Kristensen stiftede Zhape I/S den dag i maj 2002. Rollen som Ejer og Stifter havde Michael i 2 år 9 måneder, før fratrædelsen den 1. marts 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen herre- og dametøjsforretninger (blandet). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. marts 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Glavind Consulting Partners
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (3)
Tidslinje (49)
-
GlavindConsulting (Nu: Glavind Consulting Partners) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Bladt Taiwan ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023 -
Bladt Industries Procurement A/S (Nu: CS WIND Offshore Procurement ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2023 - 07.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2023 - 07.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2023 - 07.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.11.2022 - 07.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor A2SEA A/S (Nu: DEME Offshore DK A/S) fremviste et overskud på 215.802' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor BLADT HOLDING A/S (Nu: CS WIND Offshore DK Holding A/S) fremviste et underskud på 377.441' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 150.517' DKK (A2SEA A/S (Nu: DEME Offshore DK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 377.441' DKK (BLADT HOLDING A/S (Nu: CS WIND Offshore DK Holding A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.796.229' DKK (A2SEA A/S (Nu: DEME Offshore DK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -156.713' DKK (BLADT INDUSTRIES HOLDING A/S (Nu: CS WIND Offshore Holding A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Nordic Capital CV1 Ltd..