Mikkel Barker
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Barker & Barker v/Mikkel Barker Jørgensen (Ejer) |
Største overskud: | 428' DKK BARKER & BARKER LUFTFOTOGRAFI ApS (Nu: MIKKEL BARKER ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -345' DKK Barker GT IVS (Nu: Makkerplay ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.093' DKK BARKER & BARKER LUFTFOTOGRAFI ApS (Nu: MIKKEL BARKER ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 1.499' DKK Barker GT IVS (Nu: Makkerplay ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BARKER & BARKER LUFTFOTOGRAFI ApS (Nu: MIKKEL BARKER ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af MIKKEL BARKER HOLDING ApS (18 år) |
Seed: 1506777048
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2002 ved Barker & Barker v/Mikkel Barker Jørgensen (tidligere Barker Foto v/Mikkel Barker Jørgensen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mikkel Barker der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mikkel i 4 år 4 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2006.
Virksomheden opererede indenfor branchen fotografer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MIKKEL BARKER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MIKKEL BARKER ApS
Via MIKKEL BARKER HOLDING ApS -
Makkerplay ApS
Via MIKKEL BARKER HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Makkerplay ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2016 -
MIKKEL BARKER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2006 -
MIKKEL BARKER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Barker GT IVS (Nu: Makkerplay ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2016
Registreringsdato: 01.10.2016 -
MORTEN BARKER HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.11.2009
Registreringsdato: 26.11.2009 -
MORTEN BARKER HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.09.2009
Registreringsdato: 29.09.2009
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Direktør
12.09.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
11.09.2006 - Stadig aktiv
Ejer
07.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.09.2009 - 26.11.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2002 - 30.09.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mikkel Barker er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MIKKEL BARKER HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.043' DKK. Igennem sit holdingselskab MIKKEL BARKER HOLDING ApS har Mikkel dermed også ejerandele i MIKKEL BARKER ApS (100%) og Makkerplay ApS (90-99.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mikkel Barker, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor BARKER & BARKER LUFTFOTOGRAFI ApS (Nu: MIKKEL BARKER ApS) fremviste et overskud på 428' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Barker GT IVS (Nu: Makkerplay ApS) fremviste et underskud på 345' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 428' DKK (BARKER & BARKER LUFTFOTOGRAFI ApS (Nu: MIKKEL BARKER ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 22' DKK (Barker GT IVS (Nu: Makkerplay ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.093' DKK (BARKER & BARKER LUFTFOTOGRAFI ApS (Nu: MIKKEL BARKER ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -821' DKK (Barker GT IVS (Nu: Makkerplay ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Jens Kristian Ellekilde Gundersen.