Jaron Kramarz Cohen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1993 (31 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | J.R.C. ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.592' DKK HANDELSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2008 ApS (2014-15) |
Største underskud: | -1.547' DKK CKIT HOLDING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 1.444' DKK ON IT ApS (Nu: CyberOne ApS) (2019) |
Største gæld: | 2.560' DKK HANDELSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2008 ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ON IT ApS (Nu: CyberOne ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Forlaget Caudex I/S (19 år 4 måneder) |
Seed: 549586749
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1993 i J.R.C. ApS (tidligere SCSK 3065 A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jaron Kramarz Cohen i 19 år 1 måned, inden stoppet d. 20. juni 2012.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med tekstiler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 33' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Forlaget Caudex I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LIBA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CKIT HOLDING ApS
Via LIBA HOLDING ApS -
CyberOne ApS
Via CKIT HOLDING ApS -
CKIT Software ApS
Via CKIT HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
CyberOne ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2007 -
CKIT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2013 -
LIBA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2013 -
CKIT Software ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2015
Tidslinje (30)
-
INVITETOBUY HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022 -
INVITETOBUY HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022 -
CAUDEX ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.01.2019
Registreringsdato: 03.01.2019
Blå bog (fortsat)
Jaron har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
11.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
11.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
05.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.12.2013 - 18.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Jaron Kramarz Cohen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LIBA HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 77' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet CKIT HOLDING ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Jaron Kramarz Cohen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor HANDELSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2008 ApS fremviste et overskud på 2.592' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor CKIT HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.547' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 156' DKK (ON IT ApS (Nu: CyberOne ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25' DKK (CKIT HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 989' DKK (ON IT ApS (Nu: CyberOne ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 30' DKK (CKIT Software ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jaron' netværk er Anatol Eli Kjær Knudsen.