Jesper Bisgaard Sanden
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jesper Bisgaard Sanden (Ejer) |
Største overskud: | 14.925' DKK PORCUS ApS (2021) |
Største underskud: | -6.213' DKK GP Boars ApS (2021) |
Største egenkapital: | 17.214' DKK PORCUS ApS (2021) |
Største gæld: | 12.417' DKK Eskebjerg 2015 ApS (2021) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos PORCUS ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jesper Bisgaard Sanden (22 år 3 måneder) |
Seed: 2009274796
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2002 ved Jesper Bisgaard Sanden (tidligere Jesper Sanden Olesen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jesper Bisgaard Sanden og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Jesper nu besiddet i 22 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen dyrkning af andre etårige afgrøder.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Jesper Bisgaard Sanden
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JESPER SANDEN OLESEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
GP Boars ApS
Via JESPER SANDEN OLESEN HOLDING ApS -
Eskebjerg 2015 ApS
Via GP Boars ApS -
Pietrain Denmark ApS
Via GP Boars ApS -
Xporc ApS
Via JESPER SANDEN OLESEN HOLDING ApS -
IQinAbox ApS
Via Xporc ApS
Direktørposter (1)
-
JESPER SANDEN OLESEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
GP Boars ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
PORCUS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2023
Registreringsdato: 11.10.2023 -
Eskebjerg 2015 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023 -
GP Boars ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2019
Registreringsdato: 01.12.2019
Blå bog (fortsat)
Jesper har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.12.2019 - Stadig aktiv
Ejer
08.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via JESPER SANDEN OLESEN HOLDING ApS -
Ejer
15.11.2005 - Stadig aktiv
Direktør
21.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
03.03.2014 - 11.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2017 - 27.09.2023
Ejer
11.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via GP Boars ApS
Jesper Bisgaard Sanden er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JESPER SANDEN OLESEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 15.026' DKK. Igennem sit holdingselskab JESPER SANDEN OLESEN HOLDING ApS har Jesper dermed også ejerandele i GP Boars ApS (25-33.33%) og Xporc ApS (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jesper Bisgaard Sanden, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor PBH 28.735 ApS (Nu: JESPER SANDEN OLESEN HOLDING ApS) fremviste et overskud på 9.859' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 12.223' DKK (PORCUS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.250' DKK (Eskebjerg 2015 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.026' DKK (PBH 28.735 ApS (Nu: JESPER SANDEN OLESEN HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -337' DKK (GP Boars ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Hans Aage Bundgaard.