Kim Bæk Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KB-FREELANCE (Ejer) |
Største overskud: | 421' DKK KB-FREELANCE ApS (2021-22) |
Største underskud: | -143' DKK NAMISA HOLDING ApS (2023-24) |
Største egenkapital: | 1.194' DKK NAMISA HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.998' DKK NAMISA HOLDING ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos KB-FREELANCE ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af NAMISA HOLDING ApS (16 år 7 måneder) |
Seed: 1003826647
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2002 hos KB-FREELANCE (tidligere Århus Dykkersport/Kim B Hansen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kim Bæk Hansen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Kim i 6 år 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor andre post- og kurertjenester. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NAMISA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
KB-FREELANCE ApS
Via NAMISA HOLDING ApS -
Vertica Partner ApS
Via NAMISA HOLDING ApS -
Vertica Holding ApS
Via Vertica Partner ApS -
VERTICA A/S
Via Vertica Holding ApS
Direktørposter (2)
-
KB-FREELANCE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2008 -
NAMISA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Århus Dykkersport/Kim B Hansen (Nu: KB-FREELANCE) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2008
Registreringsdato: 31.12.2008 -
NAMISA HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.08.2008
Registreringsdato: 22.08.2008 -
KB-FREELANCE ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.02.2008
Registreringsdato: 26.02.2008
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
22.02.2008 - Stadig aktiv
Ejer
22.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2002 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
26.02.2008 - 26.02.2008
Direktør og Reel ejer
26.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2004 - 30.04.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kim Bæk Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NAMISA HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 1.051' DKK. Igennem sit holdingselskab NAMISA HOLDING ApS har Kim dermed også ejerandele i KB-FREELANCE ApS (100%) samt Vertica Partner ApS (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kim Bæk Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor KB-FREELANCE ApS fremviste et overskud på 421' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor NAMISA HOLDING ApS fremviste et underskud på 143' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 143' DKK (NAMISA HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 1.051' DKK (NAMISA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 114' DKK (KB-FREELANCE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Jeppe Møller Hansen.