Rasmus Buhl Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hr Rasmus Buhl Møller mfl (Ejer) |
Største overskud: | 33.432' DKK TOWII Renewables A/S (2015) |
Største underskud: | -127.227' DKK TOWII Renewables A/S (2016) |
Største egenkapital: | 486.604' DKK TOWII Renewables A/S (2015) |
Største gæld: | 863.977' DKK TOWII Renewables A/S (2015) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos TOWII Renewables A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Infrastructure Consulting ApS (6 år 3 måneder) |
Seed: 1209243846
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2002 hos Hr Rasmus Buhl Møller mfl (tidligere Memo) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Michael Bak, Esben Serup Thomsen at Rasmus Buhl Møller stiftede Hr Rasmus Buhl Møller mfl den dag i maj 2002. Titlen som Ejer og Stifter bestred Rasmus i 4 måneder, før stoppet d. 1. september 2002.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. september 2002.
Direktørposter (1)
-
TG Nordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
TOWII Renewables A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Infrastructure Consulting ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023 -
Defender Apparel ApS (Nu: Infrastructure Consulting ApS)
Fratrådt som direktørDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023 -
TG Nordic ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
31.08.2017 - 12.12.2023
Reel ejer
31.08.2017 - 28.10.2020
Ejer
29.10.2020 - 12.12.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.09.2014 - 22.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2002 - 01.09.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor TG Nordic ApS kunne fremvise et overskud på 5.551' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor TG Nordic ApS kunne fremvise et underskud på 15.344' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15.344' DKK (TG Nordic ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 243.223' DKK (TOWII Renewables A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 185.849' DKK (TG Nordic ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Hiroyuki Suzuki.