Anders Kristian Kjær Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1992 (32 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRILAND FOOD HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.409' DKK FRILAND FOOD A/S (Nu: FRILAND A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -2.923' DKK FRILAND FOOD A/S (Nu: FRILAND A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 33.089' DKK FRILAND FOOD A/S (Nu: FRILAND A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 124.101' DKK FRILAND FOOD A/S (Nu: FRILAND A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos FRILAND FOOD A/S (Nu: FRILAND A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HEDEGAARD INDUSTRIES A/S (23 år 2 måneder) |
Seed: 101788764
Det startede for alvor en dag i 1992 i FRILAND FOOD HOLDING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Kristian Kjær Andersen i 3 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 5. oktober 1995.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. november 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Skelund I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SKELUND 2010 ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Direktørposter (1)
-
SKELUND 2010 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
FJERNVARMENS INFORMATIONSFOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.09.2018 -
HEDEGAARD INDUSTRIES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2001
Tidslinje (11)
-
SKELUND 2010 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.04.2024
Registreringsdato: 07.04.2024 -
SKELUND 2010 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2024
Registreringsdato: 07.04.2024 -
FJERNVARMENS INFORMATIONSFOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2018
Registreringsdato: 25.09.2018
Blå bog (fortsat)
Anders har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
15.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
30.04.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2017 - 07.04.2024
Ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Direktør
07.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99%
Anders Kristian Kjær Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i HEDEGAARD INDUSTRIMONTAGE A/S (Nu: HEDEGAARD INDUSTRIES A/S) der præsenterede et overskud på 2.673' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i HEDEGAARD INDUSTRIMONTAGE A/S (Nu: HEDEGAARD INDUSTRIES A/S) der præsenterede et underskud på 267' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 2 måneder fra 2001 til i dag hos HEDEGAARD INDUSTRIES A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 6.265' DKK (FRILAND FOOD A/S (Nu: FRILAND A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25' DKK (SKELUND 2010 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 28.959' DKK (FRILAND FOOD A/S (Nu: FRILAND A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -214' DKK (SKELUND 2010 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Hans Jørgen Hansen.