Martin Kristian Faber
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | RAABO ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 72' DKK SKIINVEST A/S (2022-23) |
Største underskud: | -309' DKK SKIINVEST A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 806' DKK SKIINVEST A/S (2013-14) |
Største gæld: | 622' DKK SKIINVEST A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SKIINVEST A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RAABO ApS (15 år) |
Seed: 2070410849
Erhvervskarrieren startede i 1998 ved RAABO ApS (tidligere KM 694 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Martin Kristian Faber i 15 år, før stoppet den 27. marts 2013.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor andre informationstjenester i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. april 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SKIINVEST A/S
Ejerandel: 20-24.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
SKIINVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.07.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
SKIINVEST A/S (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.10.2023
Registreringsdato: 15.10.2023 -
SKIINVEST A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2013
Registreringsdato: 03.07.2013 -
KM 694 ApS (Nu: RAABO ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.03.2013
Registreringsdato: 27.03.2013
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.07.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.07.2023 - Stadig aktiv
Ejer
15.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
25.03.1998 - 27.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
08.06.2001 - 30.09.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Hans Guldager.