Jeppe Kekec Schjøtz
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rugsted Møllelaug I/S (Ejer) |
Største overskud: | 892' DKK K/S ØSTERGADE 5, TOFTLUND (2023) |
Største underskud: | -868' DKK K/S ØSTERGADE 5, TOFTLUND (2015) |
Største egenkapital: | 10.794' DKK K/S ØSTERGADE 5, TOFTLUND (2023) |
Største gæld: | 5.954' DKK K/S ØSTERGADE 5, TOFTLUND (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S ØSTERGADE 5, TOFTLUND (19 år 4 måneder) |
Seed: 155160654
Karrieren som leder startede i 2002 hos Rugsted Møllelaug I/S i rollen som Ejer. Jeppe Kekec Schjøtz købte en del af virksomheden d. 1. januar 2002 og fik dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Jeppe af: Peter Føns Knudsen, Flemming Pallesen, Ulla Margrethe Jensen og 6 andre personer. Titlen som Ejer bestred Jeppe i 15 år 10 måneder, før stoppet d. 23. november 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. november 2017.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
K/S ØSTERGADE 5, TOFTLUND
Ejerandel: 15-19.99% -
SCHJØTZ HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Funsulenten v/Jeppe Schjøtz
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
SCHJØTZ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S ØSTERGADE 5, TOFTLUND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.10.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
K/S ØSTERGADE 5, TOFTLUND (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
K/S ØSTERGADE 5, TOFTLUND (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Rugsted Møllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 23.11.2017
Registreringsdato: 23.11.2017
Blå bog (fortsat)
Jeppe har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
01.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
31.08.2004 - 31.12.2023
Bestyrelsesmedlem
14.10.2005 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
01.01.2002 - 23.11.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jeppe Kekec Schjøtz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SCHJØTZ HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -592' DKK. Gennem holdingselskabet SCHJØTZ HOLDING ApS har Jeppe derfor også andele i samt .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jeppe Kekec Schjøtz, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor K/S ØSTERGADE 5, TOFTLUND kunne fremvise et overskud på 892' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S ØSTERGADE 5, TOFTLUND kunne fremvise et underskud på 868' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 892' DKK (K/S ØSTERGADE 5, TOFTLUND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.794' DKK (K/S ØSTERGADE 5, TOFTLUND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -592' DKK (SCHJØTZ HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jeppe' netværk er Ole Høxbro Mørk.