Stefan Elvin Gejsing
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2002 (22 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Furillo I/S (Ejer) |
Største overskud: | 8.122' DKK ROSKILDE KULTURSERVICE A/S (2022) |
Største underskud: | -6.411' DKK ROSKILDE KULTURSERVICE A/S (2020) |
Største egenkapital: | 23.263' DKK ROSKILDE KULTURSERVICE A/S (2023) |
Største gæld: | 22.381' DKK ROSKILDE KULTURSERVICE A/S (2020) |
Flest årsværk: | 89 årsværk hos ROSKILDE KULTURSERVICE A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FORENINGEN DIEFENBACH F.M.B.A. (8 år 8 måneder) |
Seed: 737648748
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2002 i Furillo I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Kasper Moth-Poulsen, Michael Lindberg, Mads Peter Hornbak Steenstrup, Morten Kazimierz Fuks Przybytniak, Martin Felix Kozeluh Siebenhaar, Carl Johan Daniel Broman at Stefan Elvin Gejsing stiftede Furillo I/S den dag i marts 2002. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Stefan i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 1. maj 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udgivelse af lydoptagelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. maj 2004.
Bestyrelsesposter (1)
-
ROSKILDE KULTURSERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2019
Tidslinje (7)
-
ROSKILDE KULTURSERVICE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2019
Registreringsdato: 19.06.2019 -
ROSKILDE KULTURSERVICE A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2015
Registreringsdato: 15.06.2015 -
FORENINGEN DIEFENBACH F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.10.2013
Registreringsdato: 22.10.2013
Blå bog (fortsat)
Stefan har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2013 - 15.06.2015
Bestyrelsesmedlem
19.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2005 - 22.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2002 - 01.05.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Stefan Elvin Gejsing har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i ROSKILDE KULTURSERVICE A/S der præsenterede et overskud på 8.122' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i ROSKILDE KULTURSERVICE A/S der præsenterede et underskud på 6.411' DKK.
Stefan har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 8 måneder fra 2005 til 2013 hos FORENINGEN DIEFENBACH F.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Stefan' netværk er Signe Malene Lopdrup.