Jackie Nyberg Amelung
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | CHINJA v/ Jackie Olesen & Christian Ramsgaard (Ejer) |
Største overskud: | 5.578' DKK SAC-IT Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -1.246' DKK SAC-IT Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 7.019' DKK SAC-IT Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 25.373' DKK SAC-IT A/S (2023) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos SAC-IT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SAC-IT A/S (19 år 2 måneder) |
Seed: 1046415429
Karrieren i erhvervslivet startede i 2002 hos CHINJA v/ Jackie Olesen & Christian Ramsgaard i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Christian Ramsgaard at Jackie Nyberg Amelung stiftede CHINJA v/ Jackie Olesen & Christian Ramsgaard den dag i juni 2002. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jackie i 5 år 8 måneder, før stoppet d. 29. februar 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. februar 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AMELUNG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
SAC-IT Holding ApS
Via AMELUNG HOLDING ApS -
SAC-IT A/S
Via SAC-IT Holding ApS -
JYSK IT PARTNER ApS
Via SAC-IT A/S -
Vadasys ApS
Via SAC-IT Holding ApS
Direktørposter (4)
-
SAC-IT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.04.2010 -
AMELUNG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2008 -
SAC-IT Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2020 -
Vadasys ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
JYSK IT PARTNER ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
SA HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
SA HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
JYSK IT PARTNER ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024
Blå bog (fortsat)
Jackie har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via SAC-IT A/S -
Direktør og Reel ejer
20.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.04.2024 - 03.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.07.2022 - 03.10.2023
Direktør
27.08.2022 - 03.10.2023
Ejerandel: 27,41%
Jackie Nyberg Amelung er desuden ejer af holdingselskabet SAC-IT Holding ApS (ejer pt. 30%). Gennem holdingselskabet SAC-IT Holding ApS ejes der også andele i SAC-IT A/S (66.66-89.99%) samt Vadasys ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Jackie Nyberg Amelung, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SAC-IT Holding ApS kunne fremvise et overskud på 5.578' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SAC-IT Holding ApS kunne fremvise et underskud på 1.246' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.184' DKK (JYSK IT PARTNER ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.246' DKK (SAC-IT Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.925' DKK (SAC-IT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -392' DKK (Vadasys ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jackie' netværk er Jens Morten Hansen.