Claes Hahn Balle
Erhvervsaktiv siden: | 2. mar. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BARGUZIN HOLDING DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.131' DKK IGA ApS (2016) |
Største underskud: | -33.581' DKK VICTOR WORLD ApS (Nu: ANQOR ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 15.678' DKK VICTOR WORLD ApS (Nu: ANQOR ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 25.423' DKK IGA ApS (2014) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos A-BUDENE ApS (Nu: JAFFA Logistik ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af AC 02 ApS (14 år 5 måneder) |
Seed: 1478090120
Det begyndte den dag i 2001 hos BARGUZIN HOLDING DANMARK A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Claes Hahn Balle i 8 måneder, inden stoppet den 16. november 2001.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. november 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LegalBase Advokatfirma v / Claes Hahn Balle
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
AC 04 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
AC 02 ApS
Via AC 04 HOLDING ApS -
SERVA ApS
Via AC 04 HOLDING ApS -
Digital Platform ApS
Via AC 04 HOLDING ApS -
FlowFoods ApS
Via AC 04 HOLDING ApS -
WorkBizz ApS
Via AC 04 HOLDING ApS -
LAX Invest ApS
Via AC 04 HOLDING ApS -
ALIS ApS
Via LAX Invest ApS -
Kronborg 21 Holding ApS
Via AC 04 HOLDING ApSNyt selskab -
CP Corp ApS
Via Kronborg 21 Holding ApS -
CP Racing ApS
Via CP Corp ApS -
CP Consult ApS
Via CP Corp ApS -
Level Up Garage ApS
Via CP Consult ApS -
Kronborg 21 Ejendomsinvest ApS
Via Kronborg 21 Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (7)
-
AC 02 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2010 -
Digital Platform ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2023 -
Kronborg 21 Ejendomsinvest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2024 -
SERVA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2013 -
AC 04 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2012 -
LAX Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2023 -
Kronborg 21 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2024
Repræsentant (1)
-
Fundamental Rights
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.02.2022
Bestyrelsesposter (4)
-
Prozona A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2017 -
WorkBizz ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.08.2022 -
TXT ADMINISTRATION ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 07.08.2023 -
DMT VÆRKTØJ A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2017
Tidslinje (114)
-
KøleLink.dk Aps
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
BAM Cure and Care ApS (Nu: B:A:M Holding ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
CP Corp ApS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024
Blå bog (fortsat)
Claes har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
22.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
08.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.10.2023 - Stadig aktiv
Direktør
16.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
25.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via AC 04 HOLDING ApS
Claes Hahn Balle er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AC 04 HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.164' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Kronborg 21 Holding ApS (100%) samt CP Corp ApS (25%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Claes Hahn Balle, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Claes Hahn Balle har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos DMT VÆRKTØJ A/S der præsenterede et overskud på 634' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos VICTOR WORLD ApS (Nu: ANQOR ApS) der præsenterede et underskud på 6.077' DKK.
Claes har i alt siddet i bestyrelsen hos 33 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 10 måneder fra 2005 til 2014 hos BLUE GECKO A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 544' DKK (DMT VÆRKTØJ A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.872' DKK (CP Consult A/S (Nu: CP Consult ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.922' DKK (DMT VÆRKTØJ A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.314' DKK (AC 02 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claes' netværk er Walid Mohammed Warrad.