Rasmus Uldahl
Erhvervsaktiv siden: | 5. jul. 2002 (22 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vejers Frugt og Grønt Rasmus Uldahl (Ejer) |
Største overskud: | 21.745' DKK TR ULDAHL HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -9.549' DKK SKADS BLOMSTER ESBJERG ApS (2017) |
Største egenkapital: | 50.710' DKK TR ULDAHL HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 64.192' DKK TR ULDAHL EJENDOMME ApS (2023) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos SKADS BLOMSTER ESBJERG ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SKADS BLOMSTER ESBJERG ApS (20 år 8 måneder) |
Seed: 295232149
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2002 hos Vejers Frugt og Grønt Rasmus Uldahl i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Rasmus Uldahl der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Rasmus i 5 måneder, inden stoppet den 31. december 2002.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TR ULDAHL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
TR ULDAHL EJENDOMME ApS
Via TR ULDAHL HOLDING ApS -
FILSKOV KRO HOLDING ApS
Via TR ULDAHL HOLDING ApS -
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET AF 3/1 2013, FILSKOV
Via FILSKOV KRO HOLDING ApS -
FILSKOV KRO P/S
Via KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET AF 3/1 2013, FILSKOV
Direktørposter (2)
-
TR ULDAHL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2008 -
TR ULDAHL EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
ULDAHL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.08.2009
Ejendomme (6)
Tidslinje (10)
-
SKADS BLOMSTER ESBJERG ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
SKADS BLOMSTER ESBJERG ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
TR ULDAHL EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.06.2013
Registreringsdato: 26.06.2013
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
26.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
01.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.10.2003 - 01.07.2024
Bestyrelsesmedlem
03.06.2005 - 01.07.2024
Reel ejer
01.04.2008 - 01.07.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.10.2013 - 29.11.2017
Ejerandel: 100%
Rasmus Uldahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TR ULDAHL HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 50.710' DKK. Gennem sit holdingselskab TR ULDAHL HOLDING ApS har Rasmus dermed også andele i TR ULDAHL EJENDOMME ApS (100%) samt FILSKOV KRO HOLDING ApS (5-9.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Rasmus Uldahl, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor TR ULDAHL HOLDING ApS landede et overskud på 21.745' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor SKADS BLOMSTER ESBJERG ApS landede et underskud på 9.549' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.440' DKK (SKADS BLOMSTER ESBJERG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50.710' DKK (TR ULDAHL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.252' DKK (TR ULDAHL EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Karsten Uldahl.