Nicolai Nørregaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2002 (22 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hullehavn Storcenter (Ejer) |
Største overskud: | 1.618' DKK Hotel Nordlandet ApS (Nu: 27:03:20:05 ApS) (2018) |
Største underskud: | -5.621' DKK Kadeau København og Bornholm ApS (Nu: 27:03:20:02 ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 5.972' DKK BORNHOLMS MOSTERI A/S (2021) |
Største gæld: | 19.740' DKK Kadeau København og Bornholm ApS (Nu: 27:03:20:02 ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos Kadeau København og Bornholm ApS (Nu: 27:03:20:02 ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kadeau Bornholm I/S (14 år 11 måneder) |
Seed: 634972737
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2002 hos Hullehavn Storcenter i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Rasmus Kofoed, Magnus Laier Sonne at Nicolai Nørregaard stiftede Hullehavn Storcenter den dag i april 2002. Titlen som Ejer og Stifter bestred Nicolai i 1 år 7 måneder, før stoppet d. 1. december 2003.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen tobaksforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nørregaard og Nobilis ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Kadeau ApS
Via Nørregaard og Nobilis ApS -
Eco Beach Camp ApS
Via Kadeau ApS
Direktørposter (1)
-
Nørregaard og Nobilis ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (30)
-
Kadeau I/S (Nu: Kadeau Bornholm I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
KADEAU HOLDING ApS (Nu: 27:03:20:01 ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 07.04.2021
Registreringsdato: 07.04.2021 -
Nørregaard og Nobilis ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.05.2020
Registreringsdato: 06.05.2020
Blå bog (fortsat)
Nicolai har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
06.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 31.12.2021
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.12.2017 - 02.12.2021
Bestyrelsesmedlem
11.02.2019 - 31.10.2019
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
10.09.2011 - 09.08.2021
Bestyrelsesmedlem
11.02.2019 - 06.05.2020
Ejerandel: 45% -
Reel ejer
31.08.2018 - 28.05.2021
Ejerandel: 29,25%
Nicolai Nørregaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nørregaard og Nobilis ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 676' DKK. Gennem holdingselskabet Nørregaard og Nobilis ApS har Nicolai derfor også andele i Kadeau ApS (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Nicolai Nørregaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Nicolai Nørregaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos ÖSKYR ApS der præsenterede et overskud på 101' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos KADEAU HOLDING ApS (Nu: 27:03:20:01 ApS) der præsenterede et underskud på 2.596' DKK.
Nicolai har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år fra 2013 til 2015 hos BORNHOLMS MOSTERI A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 77' DKK (Kadeau Food Concepts ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.480' DKK (BORNHOLMS MOSTERI A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.774' DKK (BORNHOLMS MOSTERI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.547' DKK (Kantinen Adelgade ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er Rasmus Kofoed.